René Kmenta
|
Neaktivní
od 23.07.2009
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
69501, 23206535, Hodonín, Družstevní čtvrť, 4 |
|
René Kmenta
|
Neaktivní
od 23.07.2009
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
69501, 23206535, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Družstevní čtvrť, 3139, 4, Družstevní čtvrť 3139/4, 69501 Hodonín |
|
Marek Tuček
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
69619, 23150319, Hodonín, Mikulčice, 411 |
|
Libor Klučák
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
69617, 13397613, Hodonín, Dolní Bojanovice, 604 |
|
Marek Tuček
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
69619, 23150319, Hodonín, Mikulčice, Mikulčice, 411, č.p. 411, 69619 Mikulčice |
|
Libor Klučák
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
69617, 13397613, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Josefovská, 604, Josefovská 604, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Miroslav Novotný
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
69603, 13679571, Hodonín, Dubňany, 709 |
|
MIROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
69603, 13679571, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Mírová, 709, Mírová 709, 69603 Dubňany |
|
Marek Tuček
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
69619, 23150319, Hodonín, Mikulčice, 411 |
|
Libor Klučák
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
69617, 13397613, Hodonín, Dolní Bojanovice, 604 |
|
Marek Tuček
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
69619, 23150319, Hodonín, Mikulčice, Mikulčice, 411, č.p. 411, 69619 Mikulčice |
|
Libor Klučák
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
69617, 13397613, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Josefovská, 604, Josefovská 604, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. Antonín Grabec
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
14.02.1996 |
Adresa: |
13617834, Vnorovy, 134 |
|
Ing. Antonín Grabec
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
14.02.1996 |
Adresa: |
69661, 13617834, Hodonín, Vnorovy, Vnorovy, Hlavní, 134, Hlavní 134, 69661 Vnorovy |
|
ing. Alois Cvek
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
3, Veselí nad Moravou, ul. Petra Bezruče, 1167 |
|
ing. Alois Cvek
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
69801, 13712713, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Petra Bezruče, 1167, Petra Bezruče 1167, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Ing. Alois Cvek
|
Neaktivní
od 13.01.1994
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
69801, 3, Velká nad Veličkou, ul. Petra Bezruče, 1167 |
|
Ing. Alois Cvek
|
Neaktivní
od 13.01.1994
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
1167, Velká nad Veličkou, ul. Petra Bezruče, 69801, ul. Petra Bezruče 1167, 69801 Velká nad Veličkou, Česká republika |
|