Dipl. Ing. FH ALOIS HÜBL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21 |
|
Ing. IVONA HÜBLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21 |
|
Dipl. Ing. FH ALOIS HÜBL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21, Hatě 515/21, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Ing. IVONA HÜBLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21, Hatě 515/21, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Dipl. Ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
01.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21 |
|
Dipl. Ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
01.07.2019 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21, Hatě 515/21, Ivanovice, 62100 Brno |
|
dipl. ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
80337, München, Lindwurmstrasse 72 |
|
dipl. ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
München, Lindwurmstrasse 72, 80337, Lindwurmstrasse 72, 80337 München, Německo |
|
dipl. ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
66401, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667 |
|
Ing. IVONA HÜBLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21 |
|
dipl. ing. FH ALOIS HÜBL
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
66401, 24917371, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667, Havlíčkova 667, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Ing. IVONA HÜBLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
62100, 28020642, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 515, 21, Hatě 515/21, Ivanovice, 62100 Brno |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l, datum nar. 08. 05. 1963
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
66401, 24917371, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667 |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l, datum nar. 08. 05. 1963
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
66401, 24917371, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667, Havlíčkova 667, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l, datum nar. 08. 05. 1963
|
Neaktivní
od 26.01.1999
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
60200, Brno-město, Brno, Tučkova, 24 |
|
Ing. Martin Fabián
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19430680, Brno-město, Brno, Staré Zámky, 8 |
|
Ing. Ivona Hüblová
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
66401, 24917371, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667 |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l, datum nar. 08. 05. 1963
|
Neaktivní
od 26.01.1999
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19176236, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 916, 24, Tučkova 916/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Martin Fabián
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
62800, 19430680, Brno-město, Brno, Líšeň, Staré zámky, 1935, 8, Staré zámky 1935/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Ivona Hüblová
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
66401, 24917371, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, 667, Havlíčkova 667, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
Brno, Tučkova, 24 |
|
dipl. ing. FH Alois H ü b l
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
60200, 19176236, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 916, 24, Tučkova 916/24, Veveří, 60200 Brno |
|