Sanjay Kumar Pal
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
01.10.2003 |
Adresa: |
4, Brno, Dukelská, 57C |
|
Sanjay Kumar Pal
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
01.10.2003 |
Adresa: |
61400, 25093622, Brno-město, Brno, Husovice, Dukelská třída, 1560, 57c, Dukelská třída 1560/57c, Husovice, 61400 Brno |
|
Karel Hozák
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
60200, 19103786, Brno-město, Brno, Husova, 9 |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno-město, Brno, nám. 28. října, 16 |
|
Petr Šmíd
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
63500, 19313161, Brno, Píškova, 12 |
|
Karel Hozák
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
60200, 19103786, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 172, 9, Husova 172/9, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1106, 16, náměstí 28. října 1106/16, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Petr Šmíd
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
10.01.2003 |
Adresa: |
63500, 19313161, Brno-město, Brno, Bystrc, Píškova, 589, 12, Píškova 589/12, Bystrc, 63500 Brno |
|
Radim Hanousek
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 4, Brno, Příční, 4a |
|
Jaroslav Coural
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
63700, 999999999, Brno, Dubová, 13 |
|
Karel Hozák
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19103786, Brno, Husova, 9 |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno, nám. 28. října, 16 |
|
Radim Hanousek
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19183071, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příční, 112, 4a, Příční 112/4a, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Jaroslav Coural
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
63700, 19367058, Brno-město, Brno, Jundrov, Dubová, 641, 13, Dubová 641/13, Jundrov, 63700 Brno |
|
Karel Hozák
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19103786, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 172, 9, Husova 172/9, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 10.01.2003
|
jednatel |
10.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1106, 16, náměstí 28. října 1106/16, Černá Pole, 60200 Brno |
|