Ing. VÁCLAV KONVIČKA
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61200, 19718942, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2496, 14 |
|
RADOSLAV KNOZ
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60300, 19110324, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 705, 7 |
|
Ing. VÁCLAV KONVIČKA
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61200, 19718942, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2496, 14, Herčíkova 2496/14, Královo Pole, 61200 Brno |
|
RADOSLAV KNOZ
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60300, 19110324, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 705, 7, Veletržní 705/7, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ing. Jan Otoupalík
|
Neaktivní
od 14.02.1996
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
19608322, Brno, U vodárny, 5 |
|
Ing. Václav Konvička
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
19718942, Brno, Herčíkova, 14 |
|
Radoslav Knoz
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
19110324, Brno, Veletržní, 7 |
|
Ing. Jan Otoupalík
|
Neaktivní
od 14.02.1996
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
61600, 19608322, Brno-město, Brno, Žabovřesky, U vodárny, 3069, 5, U vodárny 3069/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. VÁCLAV KONVIČKA
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
61200, 19718942, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2496, 14, Herčíkova 2496/14, Královo Pole, 61200 Brno |
|
RADOSLAV KNOZ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
60300, 19110324, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 705, 7, Veletržní 705/7, Staré Brno, 60300 Brno |
|