JIŘÍ KUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
37842, 26826488, Jindřichův Hradec, Kostelní Radouň, Kostelní Radouň, 127 |
|
JIŘÍ KUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
37842, 26826488, Jindřichův Hradec, Kostelní Radouň, Kostelní Radouň, 127, č.p. 127, 37842 Kostelní Radouň |
|
ZDENĚK PIŠTORA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
54401, 25401335, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Sylvárov, 2922 |
|
ZDENĚK PIŠTORA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
54401, 25401335, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Sylvárov, 2922, Sylvárov 2922, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
JIŘÍ KUPKA
|
Neaktivní
od 28.12.2020
|
Jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
37842, 2195062, Kostelní Radouň, Kostelní Radouň, 11 |
|
Jiří Kupka
|
Neaktivní
od 28.12.2020
|
Jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
37842, 2195062, Jindřichův Hradec, Kostelní Radouň, Kostelní Radouň, 11, č.p. 11, 37842 Kostelní Radouň |
|
Zdeněk Pištora
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
54401, 25401335, Dvůr Králové nad Labem, Sylvárov, 2922 |
|
ZDENĚK PIŠTORA
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
17.03.2010 |
Adresa: |
54401, 25401335, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Sylvárov, 2922, Sylvárov 2922, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Bohuslávka Dufková
|
Neaktivní
od 17.03.2010
|
jednatel |
12.04.2007 |
Adresa: |
54401, 23108436, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské, 2345 |
|
Bohuslávka Dufková
|
Neaktivní
od 17.03.2010
|
jednatel |
12.04.2007 |
Adresa: |
54401, 23108436, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské, 2345, Elišky Krásnohorské 2345, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Jaroslav Macek
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
09.12.1996 |
Adresa: |
54442, 2240904, Choustníkovo Hradiště 101 |
|
Jaroslav Macek
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
09.12.1996 |
Adresa: |
54442, 2240904, Trutnov, Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště, 101, č.p. 101, 54442 Choustníkovo Hradiště |
|
Jaroslav Macek
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
Jednatel |
03.01.1994 |
Adresa: |
Chroustníkovo Hradiště 101 |
|
Jiří Kupka
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
Jednatel |
03.01.1994 |
Adresa: |
2195062, Kostelní Radouň, 11 |
|
Jaroslav Macek
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
Jednatel |
03.01.1994 |
Adresa: |
Chroustníkovo Hradiště 101, Chroustníkovo Hradiště 101, Česká republika |
|
Jiří Kupka
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
Jednatel |
03.01.1994 |
Adresa: |
37842, 2195062, Jindřichův Hradec, Kostelní Radouň, Kostelní Radouň, 11, č.p. 11, 37842 Kostelní Radouň |
|