MARIÁN STOLÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
69662, 26257955, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Hraničky, 1768 |
|
MARIÁN STOLÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
69662, 26257955, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Hraničky, 1768, Hraničky 1768, 69662 Strážnice |
|
JAN ŠUSTR
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 26971755, Strážnice, Strážnice, Zámek, 681 |
|
CYRIL JURČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 23230274, Strážnice, Strážnice, Tyršova, 1571 |
|
LENKA DOLEŽALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 23226145, Strážnice, Strážnice, Polní, 1100 |
|
JAN ŠUSTR
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 26971755, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Zámek, 681, Zámek 681, 69662 Strážnice |
|
CYRIL JURČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 23230274, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Tyršova, 1571, Tyršova 1571, 69662 Strážnice |
|
LENKA DOLEŽALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
69662, 23226145, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Polní, 1100, Polní 1100, 69662 Strážnice |
|
Jan Šustr
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
69662, 26971755, Strážnice, Zámek, 681 |
|
Cyril Jurčík
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
69662, 23230274, Strážnice, Tyršova, 1571 |
|
JAN ŠUSTR
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
69662, 26971755, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Zámek, 681, Zámek 681, 69662 Strážnice |
|
CYRIL JURČÍK
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
69662, 23230274, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Tyršova, 1571, Tyršova 1571, 69662 Strážnice |
|
Jan Šustr
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
69662, 23222328, Strážnice, Zámek, 674 |
|
Cyril Jurčík
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
69662, 23230274, Strážnice, Tyršova, 1571 |
|
Jan Šustr
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
69662, 23222328, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Zámek, 674, Zámek 674, 69662 Strážnice |
|
CYRIL JURČÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
69662, 23230274, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Tyršova, 1571, Tyršova 1571, 69662 Strážnice |
|