JAROSLAV HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
76852, 16017064, Míškovice, Míškovice, 86 |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
76852, 16017064, Kroměříž, Míškovice, Míškovice, 86, č.p. 86, 76852 Míškovice |
|
JOSEF ZAVADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
76852, 16016378, Míškovice, Míškovice, 17 |
|
JOSEF ZAVADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
76852, 16016378, Kroměříž, Míškovice, Míškovice, 17, č.p. 17, 76852 Míškovice |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
76852, Ludslavice, Ludslavice, 126 |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
76852, 10270400, Kroměříž, Ludslavice, Ludslavice, 126, č.p. 126, 76852 Ludslavice |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
76852, Míškovice, Ludslavice, 126 |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
76852, 10270400, Kroměříž, Ludslavice, Ludslavice, 126, č.p. 126, 76852 Ludslavice |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
76852, Kroměříž, Míškovice, Ludslavice, 126 |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
76852, 16017064, Kroměříž, Míškovice, 86 |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
76852, 10270400, Kroměříž, Ludslavice, Ludslavice, 126, č.p. 126, 76852 Ludslavice |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
76852, 16017064, Kroměříž, Míškovice, Míškovice, 86, č.p. 86, 76852 Míškovice |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
76852, 16017064, Míškovice, 86 |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
76852, Míškovice, Ludslavice, 126 |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
76852, 16017064, Kroměříž, Míškovice, Míškovice, 86, č.p. 86, 76852 Míškovice |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
76852, 10270400, Kroměříž, Ludslavice, Ludslavice, 126, č.p. 126, 76852 Ludslavice |
|