ZDENĚK TOMEČEK
|
Aktivní
|
prezident |
06.03.2024 |
Adresa: |
39131, 27645355, Tábor, Jistebnice, Hůrka, 37, Hůrka 37, 39131 Jistebnice |
|
FRANTIŠEK HYNŠT
|
Aktivní
|
víceprezident |
06.03.2024 |
Adresa: |
39901, 336947, Písek, Božetice, Božetice, 21, č.p. 21, 39901 Božetice |
|
PAVEL RYBAŘÍK
|
Aktivní
|
prezident |
22.04.2020 |
Adresa: |
39701, 5539625, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, nábřeží 1. máje, 1818 |
|
IVAN RYBAŘÍK
|
Aktivní
|
víceprezident |
22.04.2020 |
Adresa: |
39133, 6637817, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Drahnětická, 311 |
|
PAVEL RYBAŘÍK
|
Neaktivní
od 06.03.2024
|
prezident |
22.04.2020 |
Adresa: |
39701, 5539625, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, nábřeží 1. máje, 1818, nábřeží 1. máje 1818, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
IVAN RYBAŘÍK
|
Neaktivní
od 06.03.2024
|
víceprezident |
22.04.2020 |
Adresa: |
39133, 6637817, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Drahnětická, 311, Drahnětická 311, 39133 Jistebnice |
|
PAVEL RYBAŘÍK
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
prezident |
05.03.2015 |
Adresa: |
39701, 5539625, Písek, Budějovické Předměstí, nábřeží 1. máje, 1818 |
|
ZDENĚK TOMEČEK
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
Víceprezident |
05.03.2015 |
Adresa: |
39131, 27645355, Jistebnice, Hůrka, 37 |
|
PAVEL RYBAŘÍK
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
prezident |
05.03.2015 |
Adresa: |
39701, 5539625, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, nábřeží 1. máje, 1818, nábřeží 1. máje 1818, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
ZDENĚK TOMEČEK
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
Víceprezident |
05.03.2015 |
Adresa: |
39131, 27645355, Tábor, Jistebnice, Hůrka, 37, Hůrka 37, 39131 Jistebnice |
|