ing. Václav Protiva
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
předseda družstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
38901, 9017313, Strakonice, Vodňany, Výstavní, 977 |
|
Ing. Bohuslav Čadek
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda družstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
38901, 9019243, Strakonice, Vodňany, Na Žabce, 1179 |
|
Ing. Václav Lád
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen |
05.05.2000 |
Adresa: |
9018271, Strakonice, Vodňany, Staropoštovská, 1080 |
|
ing. Václav Protiva
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
předseda družstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
38901, 9017313, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Výstavní, 977, Výstavní 977, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. Bohuslav Čadek
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda družstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
38901, 9019243, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Na Žabce, 1179, Na Žabce 1179, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. Václav Lád
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen |
05.05.2000 |
Adresa: |
38901, 9018271, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Staropoštovská, 1080, Staropoštovská 1080, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. Bohuslav Čadek
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
člen |
05.05.1999 |
Adresa: |
38901, 9019243, Strakonice, Vodňany, Na Žabce, 1179 |
|
Ing. Bohuslav Čadek
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
člen |
05.05.1999 |
Adresa: |
38901, 9019243, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Na Žabce, 1179, Na Žabce 1179, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Václav Heřman
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
l. předseda |
01.01.1994 |
Adresa: |
38901, Vodňany, Míru, 6978 |
|
ing. Václav Protiva
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
2. místopředseda |
01.01.1994 |
Adresa: |
38901, 9017313, Vodňany, Výstavní, 977 |
|
Václav Heřman
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
l. předseda |
01.01.1994 |
Adresa: |
6978, Vodňany, Míru, 38901, Míru 6978, 38901 Vodňany, Česká republika |
|
ing. Václav Protiva
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
2. místopředseda |
01.01.1994 |
Adresa: |
38901, 9017313, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Výstavní, 977, Výstavní 977, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|