Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 22.12.2003
|
Jednatel |
07.12.2001 |
Adresa: |
38801, 9003363, Strakonice, Blatná, Velký Vrch, 934 |
|
Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 22.12.2003
|
Jednatel |
07.12.2001 |
Adresa: |
38801, 9003363, Strakonice, Blatná, Blatná, Velký vrch, 934, Velký vrch 934, 38801 Blatná |
|
Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 07.12.2001
|
Jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
9003363, Strakonice, Blatná, Velký Vrch, 934 |
|
Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 07.12.2001
|
Jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
38801, 9003363, Strakonice, Blatná, Blatná, Velký vrch, 934, Velký vrch 934, 38801 Blatná |
|
Ing. Josef Medlín
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
druhý jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
18440207, Strakonice, Strakonice, Heydukova, 1095 |
|
Ing. Jaroslav Krám
|
Neaktivní
od 25.06.2001
|
první jednatel a ředitel |
28.05.1996 |
Adresa: |
9002197, Strakonice, Blatná, U Čertova kamene, 817 |
|
Ing. Josef Medlín
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
druhý jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
38601, 18440207, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Heydukova, 1095, Heydukova 1095, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Jaroslav Krám
|
Neaktivní
od 25.06.2001
|
první jednatel a ředitel |
28.05.1996 |
Adresa: |
38801, 9002197, Strakonice, Blatná, Blatná, U Čertova kamene, 817, U Čertova kamene 817, 38801 Blatná |
|
Ing. Jaroslav Krám
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
první jednatel a ředitel |
15.12.1993 |
Adresa: |
9002219, Blatná, Nerudova, 819 |
|
Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
druhý jednatel |
15.12.1993 |
Adresa: |
38801, 9003363, Blatná, Velký Vrch, 934 |
|
Ing. Jaroslav Krám
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
první jednatel a ředitel |
15.12.1993 |
Adresa: |
38801, 9002219, Strakonice, Blatná, Blatná, Nerudova, 819, Nerudova 819, 38801 Blatná |
|
Ing. Jaroslava Vokatá
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
druhý jednatel |
15.12.1993 |
Adresa: |
38801, 9003363, Strakonice, Blatná, Blatná, Velký vrch, 934, Velký vrch 934, 38801 Blatná |
|