ALEŠ MELICH
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2024 |
Adresa: |
39131, 6613616, Tábor, Dražice, Dražice, 60, č.p. 60, 39131 Dražice |
|
Ing. MILAN KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25843877, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 330 |
|
Ing. MILAN KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25843877, Tábor, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 330, Pionýrů 330, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Ing. ZDENĚK TUČEK
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25843907, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 329 |
|
Ing. ZDENĚK TUČEK
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25843907, Tábor, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 329, Pionýrů 329, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Ing. MILAN KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
39002, 25843877, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 330 |
|
Ing. MILAN KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
39002, 25843877, Tábor, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 330, Pionýrů 330, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Ing. ZDENĚK TUČEK
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
39002, 25843907, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 329 |
|
Ing. ZDENĚK TUČEK
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
39002, 25843907, Tábor, Tábor, Čekanice, Pionýrů, 329, Pionýrů 329, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Josef Mykuš
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
Sezimovo Ústí II, Krátká 647 |
|
Ing. Milan Kolář
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
19823371, Tábor, Havanská, 2826 |
|
Ing. Bedřich Zeman
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
19815140, Tábor, 9. května, 1989 |
|
Josef Pilař
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
19822537, Tábor, Varšavská, 2741 |
|
Václav Lonský
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
19822995, Tábor, Budapešťská, 2787 |
|
Ing. Zdeněk Tuček
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
19822715, Tábor, Bělehradská, 2759 |
|
Josef Mykuš
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
Sezimovo Ústí II, Krátká 647, Krátká 647, Sezimovo Ústí II, Česká republika |
|
Ing. Milan Kolář
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39005, 19823371, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2826, 8, Havanská 2826/8, 39005 Tábor |
|
Ing. Bedřich Zeman
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39002, 19815140, Tábor, Tábor, Tábor, 9. května, 1989, 15, 9. května 1989/15, 39002 Tábor |
|
Josef Pilař
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39005, 19822537, Tábor, Tábor, Tábor, Varšavská, 2741, 4, Varšavská 2741/4, 39005 Tábor |
|
Václav Lonský
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39005, 19822995, Tábor, Tábor, Tábor, Budapešťská, 2787, 2, Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor |
|
Ing. Zdeněk Tuček
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39005, 19822715, Tábor, Tábor, Tábor, Bělehradská, 2759, 6, Bělehradská 2759/6, 39005 Tábor |
|