Mgr. JIŘÍ HART
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.06.2022 |
Adresa: |
37372, 80394841, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 1004, 38 |
|
Mgr. JIŘÍ HART
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.06.2022 |
Adresa: |
37372, 80394841, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 1004, 38, Čechova 1004/38, 37372 Lišov |
|
Mgr. MARIE BENEDOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 25745859, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 851, 44 |
|
Ing. ŠTĚPÁNKA IRMIŠOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru - hospodářka |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17584281, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 495, 72 |
|
RUDOLF FANTA
|
Aktivní
|
člen výboru - sekretář |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17583845, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 438, 80 |
|
Ing. PETR SHÝBAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 74412710, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 1014, 32f |
|
Mgr. MARIE BENEDOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 25745859, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 851, 44, Čechova 851/44, 37372 Lišov |
|
Ing. ŠTĚPÁNKA IRMIŠOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru - hospodářka |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17584281, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 495, 72, třída 5. května 495/72, 37372 Lišov |
|
RUDOLF FANTA
|
Aktivní
|
člen výboru - sekretář |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17583845, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 438, 80, třída 5. května 438/80, 37372 Lišov |
|
Ing. PETR SHÝBAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 74412710, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 1014, 32f, Čechova 1014/32f, 37372 Lišov |
|
Mgr. JIŘÍ HART
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
Předseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7 |
|
Mgr. JIŘÍ HART
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
Předseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7, Nová 596/7, 37372 Lišov |
|
Mgr. MARIE BENEDOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
místopředsedkyně výboru |
10.05.2017 |
Adresa: |
37372, 25745859, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 851, 44 |
|
Ing. ŠTĚPÁNKA IRMIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru - hospodářka |
10.05.2017 |
Adresa: |
37372, 17584281, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 495, 72 |
|
Mgr. MARIE BENEDOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
místopředsedkyně výboru |
10.05.2017 |
Adresa: |
37372, 25745859, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 851, 44, Čechova 851/44, 37372 Lišov |
|
Ing. ŠTĚPÁNKA IRMIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru - hospodářka |
10.05.2017 |
Adresa: |
37372, 17584281, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 495, 72, třída 5. května 495/72, 37372 Lišov |
|
ANNA SMETANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru - hospodář |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17586445, České Budějovice, Lišov, Lišov, Luční, 730, 18 |
|
Ing. VÁCLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17585031, České Budějovice, Lišov, Lišov, Miletínská, 585, 4 |
|
Mgr. JIŘÍ HART
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
předseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7 |
|
JOSEF SMETANA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4 |
|
RUDOLF FANTA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru - sekretář |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17583845, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 438, 80 |
|
ANNA SMETANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru - hospodář |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17586445, České Budějovice, Lišov, Lišov, Luční, 730, 18, Luční 730/18, 37372 Lišov |
|
Ing. VÁCLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17585031, České Budějovice, Lišov, Lišov, Miletínská, 585, 4, Miletínská 585/4, 37372 Lišov |
|
Mgr. JIŘÍ HART
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
předseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7, Nová 596/7, 37372 Lišov |
|
JOSEF SMETANA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4, Čechova 769/4, 37372 Lišov |
|
RUDOLF FANTA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen výboru - sekretář |
16.06.2016 |
Adresa: |
37372, 17583845, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 438, 80, třída 5. května 438/80, 37372 Lišov |
|