JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
tajemník |
20.10.2021 |
Adresa: |
16200, 22283803, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 392, 72 |
|
JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
tajemník |
20.10.2021 |
Adresa: |
16200, 22283803, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 392, 72, Na Petřinách 392/72, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
MIROSLAV DUBSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
25.08.2018 |
Adresa: |
37010, 23360780, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Rybníku, 196, 16 |
|
MIROSLAV DUBSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
25.08.2018 |
Adresa: |
37010, 23360780, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Rybníku, 196, 16, K Rybníku 196/16, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
MIROSLAV DUBSKÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23380080, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Tří dubů, 2464, 1b |
|
JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
tajemník |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23359218, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Rybníku, 17, 9 |
|
STANISLAV KORČÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
předseda |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23359811, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Hosínská, 82, 21 |
|
RUDOLF CHURÁŇ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23379634, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2416, 55 |
|
RADOVAN OBLOŽINSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37371, 11791161, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Úzká, 5, 1 |
|
PETR BÖHM
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23379529, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jana Štursy, 2405, 31 |
|
JAROSLAV BENKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37004, 23367211, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Puklicova, 982, 13 |
|
MIROSLAV DUBSKÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23380080, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Tří dubů, 2464, 1b, U Tří dubů 2464/1b, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
tajemník |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23359218, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Rybníku, 17, 9, K Rybníku 17/9, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
RUDOLF CHURÁŇ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23379634, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2416, 55, Rybářská 2416/55, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
RADOVAN OBLOŽINSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37371, 11791161, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Úzká, 5, 1, Úzká 5/1, 37371 Rudolfov |
|
PETR BÖHM
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23379529, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jana Štursy, 2405, 31, Jana Štursy 2405/31, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
JAROSLAV BENKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
37004, 23367211, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Puklicova, 982, 13, Puklicova 982/13, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
STANISLAV KORČÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
předseda |
28.03.2017 |
Adresa: |
37010, 23359811, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Hosínská, 82, 21, Hosínská 82/21, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|