JIŘÍ BLÁHA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.06.2019 |
Adresa: |
46343, 14923211, Liberec, Proseč pod Ještědem, Javorník, 41 |
|
JIŘÍ BLÁHA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.06.2019 |
Adresa: |
46343, 14923211, Liberec, Proseč pod Ještědem, Javorník, 41, Javorník 41, 46343 Proseč pod Ještědem |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.08.2018 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8 |
|
PETR PEŘINA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
16.08.2018 |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.08.2018 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8, U Černé věže 318/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
PAVEL SLAVKO
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
38101, 8672806, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 58 |
|
VÁCLAV MIKULE
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100 |
|
JOSEF ZBOŘIL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
69701, 13443526, Kyjov, Boršov, Školní, 3212, 29 |
|
PAVEL SLAVKO
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
38101, 8672806, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 58, Zámek 58, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|
VÁCLAV MIKULE
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100, Evropská 647/100, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JOSEF ZBOŘIL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
69701, 13443526, Hodonín, Kyjov, Boršov, Školní, 3212, 29, Školní 3212/29, Boršov, 69701 Kyjov |
|
PETR PEŘINA
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
předseda správní rady |
25.03.2016 |
|
JIŘÍ BLÁHA
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
46001, 23764431, Liberec, Liberec II-Nové Město, Růžová, 298, 5 |
|
JIŘÍ BLÁHA
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
46001, 23764431, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Růžová, 298, 5, Růžová 298/5, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
JOSEF ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
69701, 13443526, Hodonín, Kyjov, Boršov, Školní, 3212, 29 |
|
JOSEF ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
69701, 13443526, Hodonín, Kyjov, Boršov, Školní, 3212, 29, Školní 3212/29, Boršov, 69701 Kyjov |
|
Mgr. VÁCLAV MIKULE
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
12.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22191666, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100 |
|
Mgr. VÁCLAV MIKULE
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
12.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100, Evropská 647/100, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen správní rady |
01.05.2015 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8 |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen správní rady |
01.05.2015 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8, U Černé věže 318/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
člen správní rady |
11.04.2015 |
Adresa: |
38273, 12965219, Český Krumlov, Přední Výtoň, Přední Výtoň, 96 |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
člen správní rady |
11.04.2015 |
Adresa: |
38273, 12965219, Český Krumlov, Přední Výtoň, Přední Výtoň, 96, č.p. 96, 38273 Přední Výtoň |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
člen správní rady |
03.09.2013 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8 |
|
Mgr. MARTIN VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
člen správní rady |
03.09.2013 |
Adresa: |
37001, 23342897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, U Černé věže, 318, 8, U Černé věže 318/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
PAVEL SLAVKO
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
05.01.2013 |
Adresa: |
38101, 8672806, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 58 |
|
PAVEL SLAVKO
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
05.01.2013 |
Adresa: |
38101, 8672806, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 58, Zámek 58, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|
Jiří Bláha
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
18.08.2012 |
Adresa: |
46001, 23764431, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Růžová, 298, 5 |
|
JIŘÍ BLÁHA
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
18.08.2012 |
Adresa: |
46001, 23764431, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Růžová, 298, 5, Růžová 298/5, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
21695571, Praha 1, Valdštejnská, 4/150 |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
Praha 10, Mládežnická, 3602/4 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
České Budějovice, Boženy Němcové, 12 |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
8672814, Český Krumlov, Zámek, 59 |
|
Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
8683301, Český Krumlov, 5. května, 275 |
|
Pavel Stanislav Jinek
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
2597 JL s-Gravenhage, Kwekerijweg 17 B |
|
Jiří Bláha
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
24256056, Karviná, Nové Město, Tovární, 2447 |
|
Jiří Bláha
|
Neaktivní
od 18.08.2012
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
46001, 23765470, Liberec, Liberec II-Nové Město, Sládkova, 387, 14 |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 05.01.2013
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
38101, 8672814, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 59 |
|
Mgr. Václav Mikule
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha 6, Dejvice, Evropská, 647, 100 |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
11800, 21695571, Praha 1, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4 |
|
Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
38101, 8683301, Český Krumlov, Plešivec, 5. května, 275 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
37001, 23416556, České Budějovice, B. Němcové, 254, 12 |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
11800, 21695571, Praha, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4, Valdštejnská 150/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
3602/4, Praha 10, Mládežnická, Mládežnická 3602/4, Praha 10, Česká republika |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
37001, 23340606, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 12, 8, nám. Přemysla Otakara II. 12/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 05.01.2013
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
38101, 8672814, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 59, Zámek 59, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|
Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
38101, 8683301, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 5. května, 275, 5. května 275, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
Jiří Bláha
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
73506, 24256056, Karviná, Karviná, Nové Město, Tovární, 2447, 4, Tovární 2447/4, Nové Město, 73506 Karviná |
|
Jiří Bláha
|
Neaktivní
od 18.08.2012
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
46001, 23765470, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Sládkova, 387, 14, Sládkova 387/14, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
Mgr. VÁCLAV MIKULE
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100, Evropská 647/100, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
24.03.2009 |
Adresa: |
37001, 23416556, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, B. Němcové, 254, 12, B. Němcové 254/12, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
23.06.2004 |
Adresa: |
22191666, Praha 6, Evropská, 100 |
|
VÁCLAV MIKULE
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
23.06.2004 |
Adresa: |
16000, 22191666, Praha, Dejvice, Evropská, 647, 100, Evropská 647/100, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Pavel Stanislav Jinek
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
19.03.2004 |
Adresa: |
2597 JL s-Gravenhage, Kwekerijweg 17 B |
|
Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
20.11.2002 |
Adresa: |
8683301, Český Krumlov, Český Krumlov, 5.května, 275 |
|
Josef Zbořil
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
20.11.2002 |
Adresa: |
38101, 8683301, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 5. května, 275, 5. května 275, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
Jan Müller
|
Neaktivní
od 17.10.2001
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Sídliště Plešivec, 362 |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Mládežnická, 3602/4 |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
21695571, Praha 1, Praha 1, Valdštejnská, 4/150 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Boženy Němcové, 12 |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
8672814, Český Krumlov, Český Krumlov, Zámek, 59 |
|
Jan Müller
|
Neaktivní
od 17.10.2001
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
3602/4, Praha 10, Praha 10, Mládežnická, Mládežnická 3602/4, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
11800, 21695571, Praha, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4, Valdštejnská 150/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
37001, 23340606, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 12, 8, nám. Přemysla Otakara II. 12/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen správní rady |
17.01.2000 |
Adresa: |
38101, 8672814, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 59, Zámek 59, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
21695571, Praha 1, Praha 1, Valdštejnská, 4/150 |
|
Václav Girsa
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, V podchodu, 627/3 |
|
Jiří Kiprý
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
23403080, České Budějovice, České Budějovice, Novohradská, 368/20 |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Mládežnická, 3602/4 |
|
Věkoslav Pardyl
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
22231871, Praha 6, Praha 6, Do roklí, 52 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Boženy Němcové, 12 |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
8672814, Český Krumlov, Český Krumlov, Zámek, 59 |
|
Vladimír Darjanin
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
11800, 21695571, Praha, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4, Valdštejnská 150/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Václav Girsa
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
627/3, Praha 6, Praha 6, V podchodu, V podchodu 627/3, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
Jiří Kiprý
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
37001, 23403080, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Novohradská, 368, 20, Novohradská 368/20, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Václav Mikule
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
3602/4, Praha 10, Praha 10, Mládežnická, Mládežnická 3602/4, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Věkoslav Pardyl
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
16400, 22231871, Praha, Přední Kopanina, Do roklí, 52, Do roklí 52, Přední Kopanina, 16400 Praha 6 |
|
Petr Peřina
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
37001, 23340606, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 12, 8, nám. Přemysla Otakara II. 12/8, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Pavel Slavko
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
člen správní rady |
26.11.1998 |
Adresa: |
38101, 8672814, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Zámek, 59, Zámek 59, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|