Ing. ADAM ZAGÓRA
|
Aktivní
|
Předseda předsednictva spolku |
20.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5751349, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203 |
|
Mgr. VÁCLAV MLYNAŘÍK
|
Aktivní
|
Tajemník |
20.11.2021 |
Adresa: |
33901, 21484287, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Ke Spravedlnosti, 717 |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
20.11.2021 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115 |
|
Ing. BLANKA KYTLICOVÁ
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
67961, 2021641, Blansko, Letovice, Dolní Smržov, 8 |
|
Ing. MICHAELA NOSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2 |
|
Ing. ADAM ZAGÓRA
|
Aktivní
|
Předseda předsednictva spolku |
20.11.2021 |
Adresa: |
73701, 5751349, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203, Luční 203, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. VÁCLAV MLYNAŘÍK
|
Aktivní
|
Tajemník |
20.11.2021 |
Adresa: |
33901, 21484287, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Ke Spravedlnosti, 717, Ke Spravedlnosti 717, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
20.11.2021 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115, č.p. 115, 54401 Třebihošť |
|
Ing. BLANKA KYTLICOVÁ
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
67961, 2021641, Blansko, Letovice, Dolní Smržov, 8, Dolní Smržov 8, 67961 Letovice |
|
Ing. MICHAELA NOSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2, Trněný Újezd 2, 27328 Zákolany |
|
MICHAELA NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Člen předsednictva |
01.11.2017 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2 |
|
MICHAELA NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Člen předsednictva |
01.11.2017 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2, Trněný Újezd 2, 27328 Zákolany |
|
MICHAELA DAUBNEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
Člen předsednictva |
27.06.2016 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2 |
|
Ing. ADAM ZAGÓRA
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Předseda |
27.06.2016 |
Adresa: |
73701, 5751349, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203 |
|
Mgr. VÁCLAV MLYNAŘÍK
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Místopředseda |
27.06.2016 |
Adresa: |
33901, 21484287, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Ke Spravedlnosti, 717 |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Hospodář |
27.06.2016 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115 |
|
BLANKA KYTLICOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Člen |
27.06.2016 |
Adresa: |
67961, 2021641, Blansko, Letovice, Dolní Smržov, 8 |
|
MICHAELA DAUBNEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
Člen předsednictva |
27.06.2016 |
Adresa: |
27328, 1354710, Kladno, Zákolany, Trněný Újezd, 2, Trněný Újezd 2, 27328 Zákolany |
|
Ing. ADAM ZAGÓRA
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Předseda |
27.06.2016 |
Adresa: |
73701, 5751349, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203, Luční 203, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. VÁCLAV MLYNAŘÍK
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Místopředseda |
27.06.2016 |
Adresa: |
33901, 21484287, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Ke Spravedlnosti, 717, Ke Spravedlnosti 717, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Hospodář |
27.06.2016 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115, č.p. 115, 54401 Třebihošť |
|
BLANKA KYTLICOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
Člen |
27.06.2016 |
Adresa: |
67961, 2021641, Blansko, Letovice, Dolní Smržov, 8, Dolní Smržov 8, 67961 Letovice |
|
PETR HÁJEK
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
předseda předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
38283, 16543912, Pohorská Ves, Pohorská Ves, 34 |
|
DENISA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva - pokladník |
18.12.2015 |
Adresa: |
37336, 20009925, Horní Stropnice, Rychnov u Nových Hradů, 46 |
|
ADAM ZAGÓRA
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
73701, 5751349, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203 |
|
MVDr. JANA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
Člen předsednictva -tajemník |
18.12.2015 |
Adresa: |
33013, 645435, Krašovice, Krašovice, 77 |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
54401, 15170179, Třebihošť, Třebihošť, 115 |
|
PETR HÁJEK
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
předseda předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
38283, 16543912, Český Krumlov, Pohorská Ves, Pohorská Ves, 34, č.p. 34, 38283 Pohorská Ves |
|
DENISA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva - pokladník |
18.12.2015 |
Adresa: |
37336, 20009925, České Budějovice, Horní Stropnice, Rychnov u Nových Hradů, 46, Rychnov u Nových Hradů 46, 37336 Horní Stropnice |
|
ADAM ZAGÓRA
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
73701, 5751349, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Luční, 203, Luční 203, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
MVDr. JANA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
Člen předsednictva -tajemník |
18.12.2015 |
Adresa: |
33013, 645435, Plzeň-sever, Krašovice, Krašovice, 77, č.p. 77, 33013 Krašovice |
|
Ing. PETRA TEPEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen předsednictva |
18.12.2015 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115, č.p. 115, 54401 Třebihošť |
|