Ing. VLADIMÍR ŠULC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
50601, 72910909, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 58 |
|
Ing. VLADIMÍR ŠULC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
50601, 72910909, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 58, Rybníček 58, 50601 Brada-Rybníček |
|
VLADIMÍR ŠULC
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
50601, 72910909, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 58 |
|
VLADIMÍR ŠULC
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
50601, 72910909, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 58, Rybníček 58, 50601 Brada-Rybníček |
|
VLADIMÍR ŠULC
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
50743, 25197231, Sobotka, Sobotka, Špálova, 716 |
|
VLADIMÍR ŠULC
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
50743, 25197231, Jičín, Sobotka, Sobotka, Špálova, 716, Špálova 716, 50743 Sobotka |
|
ing. Vladimír Šulc
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
02.11.2001 |
Adresa: |
50743, 25197231, Jičín, Sobotka, Špálova, 716 |
|
ing. Vladimír Šulc
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
02.11.2001 |
Adresa: |
50743, 25197231, Jičín, Sobotka, Sobotka, Špálova, 716, Špálova 716, 50743 Sobotka |
|
Ing. Vladimír Šulc
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
50743, 1722956, Sobotka, Zahradní, 484 |
|
Ing. Vladimír Šulc
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
50743, 1722956, Jičín, Sobotka, Sobotka, Zahradní, 484, Zahradní 484, 50743 Sobotka |
|