JUDr. VILÉM FRÁNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.06.2023 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99, V Úzkých 99, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.06.2023 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36, Obůrka 36, 67801 Blansko |
|
Ing. FRANTIŠEK CERMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2023 |
Adresa: |
54341, 25411535, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 312, Prostřední Lánov 312, 54341 Lánov |
|
JUDr. VILÉM FRÁNEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99 |
|
Ing. IVAN KOLOVECKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36 |
|
Ing. FRANTIŠEK CERMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
54341, 25411535, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 312 |
|
JUDr. VILÉM FRÁNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Předseda představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99, V Úzkých 99, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Místopředseda představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36, Obůrka 36, 67801 Blansko |
|
Ing. FRANTIŠEK CERMAN
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Člen představenstva |
24.08.2018 |
Adresa: |
54341, 25411535, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 312, Prostřední Lánov 312, 54341 Lánov |
|
VILÉM FRÁNEK
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
67902, 7877358, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99 |
|
IVAN KOLOVECKÝ
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
místopředseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Obůrka, 36 |
|
FRANTIŠEK CERMAN
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
54341, 25411535, Lánov, Prostřední Lánov, 312 |
|
VILÉM FRÁNEK
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99, V Úzkých 99, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
IVAN KOLOVECKÝ
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
místopředseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36, Obůrka 36, 67801 Blansko |
|
FRANTIŠEK CERMAN
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
54341, 25411535, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 312, Prostřední Lánov 312, 54341 Lánov |
|
Ing. František Cerman
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Člen představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
54341, 25411535, Lánov, Prostřední Lánov, 312 |
|
JUDr. Vilém Fránek
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Předseda představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
67902, 7877358, Rájec - Jestřebí, V Úzkých, 99 |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Místopředseda představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
67801, Blansko, Blansko, Obůrka, 36 |
|
Ing. FRANTIŠEK CERMAN
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Člen představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
54341, 25411535, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 312, Prostřední Lánov 312, 54341 Lánov |
|
JUDr. VILÉM FRÁNEK
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Předseda představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99, V Úzkých 99, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Místopředseda představenstva |
09.04.2004 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36, Obůrka 36, 67801 Blansko |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
Místopředseda představenstva |
04.02.1997 |
Adresa: |
Blansko, Blansko, Obůrka, 36 |
|
Ing. Ivan Kolovecký
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
Místopředseda představenstva |
04.02.1997 |
Adresa: |
67801, 15215822, Blansko, Blansko, Obůrka, 36, Obůrka 36, 67801 Blansko |
|
Jiří Polák
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
místopředseda představenstva |
24.07.1995 |
|
JUDr. Vilém Fránek
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
předseda představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Rájec - Jestřebí, V úzkých 299 |
|
Jiří Polák
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
místopředseda představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Libčany - Želí 8, Libčany - Želí 8, Česká republika |
|
JUDr. Vilém Fránek
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
předseda představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Rájec - Jestřebí, V úzkých 299, V úzkých 299, Rájec - Jestřebí, Česká republika |
|
Jiří Vališka
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
9884947, Lánov, č.145 |
|
Ing. Zdeněk Prchal
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Čistá v Krk. č. 167 |
|
Ing. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Vrchlabí III., Poštovní 403 |
|
Jana Voděrková
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Členka představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Dolní Lánov č.101,p.Lánov |
|
Ing. František Cerman
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
9886184, Lánov, č. 272 |
|
Jiří Vališka
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
54341, 9884947, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 145, Prostřední Lánov 145, 54341 Lánov |
|
Ing. Zdeněk Prchal
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Čistá v Krk. č. 167, Čistá v Krk. č. 167, Česká republika |
|
Ing. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
54303, 2298988, Trutnov, Vrchlabí, Podhůří, Poštovní, 403, Poštovní 403, Podhůří, 54303 Vrchlabí |
|
Jana Voděrková
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
Členka představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
54341, 9879471, Trutnov, Dolní Lánov, Dolní Lánov, 101, č.p. 101, 54341 Dolní Lánov |
|
Ing. František Cerman
|
Neaktivní
od 09.04.2004
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
54341, 9886184, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 272, Prostřední Lánov 272, 54341 Lánov |
|