Mgr. Jiří Pabián
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22742794, Praha 6, Křenova, 23 |
|
Ing. Lubomír Chvalovský
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
14000, 21843155, Praha 4, Chodov, Donovalská, 1758 |
|
Mgr. Jiří Pabián
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 23, Křenova 439/23, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Lubomír Chvalovský
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
14900, 21843155, Praha, Chodov, Donovalská, 1758, 41, Donovalská 1758/41, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Lenka Francová
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
Jednatel společnosti |
06.04.2000 |
Adresa: |
23905816, Hradec Králové, Hradec Králové, Bieblova, 389 |
|
Martin Junek
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
Jednatel společnosti |
06.04.2000 |
Adresa: |
23820691, Hradec Králové, Hradec Králové, Mužíkova, 1793 |
|
Lenka Francová
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
Jednatel společnosti |
06.04.2000 |
Adresa: |
50003, 23905816, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bieblova, 22, Bieblova 389/22, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Martin Junek
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
Jednatel společnosti |
06.04.2000 |
Adresa: |
50008, 23820691, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mužíkova, 1793, 39, Mužíkova 1793/39, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Lenka Francová
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel společnosti |
11.09.1997 |
Adresa: |
50002, 23888555, Hradec Králové, Hradec Králové, Bezručova, 549 |
|
Lenka Francová
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel společnosti |
11.09.1997 |
Adresa: |
50002, 23888555, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bezručova, 549, 56, Bezručova 549/56, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Lenka Jonová
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel společnosti |
25.11.1993 |
Adresa: |
50002, 23888555, Hradec Králové, Hradec Králové, Bezručova, 549 |
|
Martin Junek
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel společnosti |
25.11.1993 |
Adresa: |
50002, 23897490, Hradec Králové, Hradec Králové, Jungmannova, 1448 |
|
Lenka Jonová
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel společnosti |
25.11.1993 |
Adresa: |
50002, 23888555, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bezručova, 549, 56, Bezručova 549/56, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Martin Junek
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
Jednatel společnosti |
25.11.1993 |
Adresa: |
50002, 23897490, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1448, 46, Jungmannova 1448/46, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|