PAVEL CHARVÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2023 |
Adresa: |
19700, 27412237, Praha, Kbely, Herlíkovická, 1021, 16, Herlíkovická 1021/16, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Ing. MIROSLAV POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.07.2016 |
Adresa: |
28546, 11553065, Kutná Hora, Úmonín, Úmonín, 6 |
|
Ing. VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
28601, 11637048, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Květinová, 1673 |
|
Ing. MIROSLAV POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 12.06.2023
|
Jednatel |
30.07.2016 |
Adresa: |
28546, 11553065, Kutná Hora, Úmonín, Úmonín, 6, č.p. 6, 28546 Úmonín |
|
Ing. VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 12.06.2023
|
Jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
28601, 11637048, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Květinová, 1673, Květinová 1673, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JUDr. ZDENĚK ZÁBOJ
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
Jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
28002, 21191247, Kolín, Kolín, Kolín VI, Pírkova, 151 |
|
JUDr. Zdeněk Záboj
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
Jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
28002, 21191247, Kolín, Kolín, Kolín VI, Pírkova, 151, Pírkova 151, Kolín VI, 28002 Kolín |
|
Ing. Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
Jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
28601, 11637048, Čáslav, Květinová, 1673 |
|
Ing. VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
Jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
28601, 11637048, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Květinová, 1673, Květinová 1673, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Ing. Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
28401, 11619589, Kutná Hora, Kutná Hora, Opletalova, 181 |
|
JUDr. Zdeněk Záboj
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
28002, 21191247, Kolín VI, Pírkova, 151 |
|
Ing. Miroslav Pospíšil
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
28546, Kutná Hora, Úmonín |
|
ing. Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
28401, 11619589, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 181, Opletalova 181, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
JUDr. Zdeněk Záboj
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
28002, 21191247, Kolín, Kolín, Kolín VI, Pírkova, 151, Pírkova 151, Kolín VI, 28002 Kolín |
|
Ing. Miroslav Pospíšil
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
Kutná Hora, Úmonín, 28546, 28546 Úmonín, okres: Kutná Hora, Česká republika |
|