JOSEF ŠTĚPÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
51801, 9861246, Dobruška, Dobruška, Doly, 423 |
|
JIŘÍ RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
51801, 9725041, Dobruška, Domašín, 53 |
|
JOSEF ŠTĚPÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
51801, 9861246, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Dobruška, Doly, 423, Doly 423, 51801 Dobruška |
|
JIŘÍ RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
51801, 9725041, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Domašín, 53, Domašín 53, 51801 Dobruška |
|
Josef Štěpán
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
Jednatel |
05.03.1997 |
Adresa: |
9861246, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Doly, 423 |
|
JOSEF ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
Jednatel |
05.03.1997 |
Adresa: |
51801, 9861246, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Dobruška, Doly, 423, Doly 423, 51801 Dobruška |
|
VLADIMÍR Dvořák
|
Neaktivní
od 30.04.1997
|
Jednatel |
11.12.1995 |
Adresa: |
9864474, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Solnická, 746 |
|
Ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
Jednatel |
11.12.1995 |
Adresa: |
Kunice 89, p. Stránčice |
|
VLADIMÍR Dvořák
|
Neaktivní
od 30.04.1997
|
Jednatel |
11.12.1995 |
Adresa: |
51801, 9864474, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Dobruška, Solnická, 746, Solnická 746, 51801 Dobruška |
|
Miloš Popelka
|
Neaktivní
od 11.12.1995
|
Jednatel |
07.02.1994 |
Adresa: |
15000, 22121617, Praha 5, Praha 5, Bellušova, 1817 |
|
Miloš Popelka
|
Neaktivní
od 11.12.1995
|
Jednatel |
07.02.1994 |
Adresa: |
15500, 22121617, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1817, 33, Bellušova 1817/33, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|