MUDr. LUMÍR MITÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
51101, 26243890, Turnov, Turnov, Josefa Štrégla, 2156 |
|
MUDr. DAGMAR TALOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
51101, 21598771, Turnov, Turnov, Benátky, 2038 |
|
MUDr. DAGMAR TALOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
51101, 21598771, Semily, Turnov, Turnov, Benátky, 2038, Benátky 2038, 51101 Turnov |
|
MUDr. LUMÍR MITÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
51101, 26243890, Semily, Turnov, Turnov, Josefa Štrégla, 2156, Josefa Štrégla 2156, 51101 Turnov |
|
MUDr. Dagmar Talová
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
51101, 21598771, Turnov, Benátky, 2038 |
|
MUDr. DAGMAR TALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
51101, 21598771, Semily, Turnov, Turnov, Benátky, 2038, Benátky 2038, 51101 Turnov |
|
MUDr. Lumír Mitáček
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
51101, 21591938, Semily, Turnov, 28. října, 1330 |
|
MUDr. Lumír Mitáček
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
51101, 21591938, Semily, Turnov, Turnov, 28. října, 1330, 28. října 1330, 51101 Turnov |
|
MUDr. Zdeněk Prokop
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
51101, 4, Turnov, Bezručova, 1669 |
|
MUDr. Václav Severa
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
51101, 21585725, Turnov, 28. října, 710 |
|
MUDr. Zdeněk Prokop
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
1669, Turnov, Bezručova, 51101, Bezručova 1669, 51101 Turnov, Česká republika |
|
MUDr. Václav Severa
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
51101, 21585725, Semily, Turnov, Turnov, 28. října, 710, 28. října 710, 51101 Turnov |
|