LUBOŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
28002, 25264737, Kolín, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 503 |
|
Ing. MARTIN MYSLIVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
50346, 42564280, Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, Běleč nad Orlicí, 156 |
|
LUBOŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
28002, 25264737, Kolín, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 503, Hřbitovní 503, Sendražice, 28002 Kolín |
|
Ing. MARTIN MYSLIVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
50346, 42564280, Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, Běleč nad Orlicí, 156, č.p. 156, 50346 Běleč nad Orlicí |
|
Ing. BOHUMIL MYSLIVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
50006, 70506523, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Strání, 732, 39a |
|
Ing. BOHUMIL MYSLIVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
50006, 70506523, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Strání, 732, 39a, Pod Strání 732/39a, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. ANTONÍN LAUTERBACH
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
29001, 18317901, Poděbrady, Poděbrady III, Ostrovní, 298, 48 |
|
Ing. ANTONÍN LAUTERBACH
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
29001, 18317901, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Ostrovní, 298, 48, Ostrovní 298/48, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. BOHUMIL MYSLIVEC
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112 |
|
Ing. BOHUMIL MYSLIVEC
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112, Pod Zámečkem 382/112, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Antonín Lauterbach
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
23.10.2007 |
Adresa: |
29001, 18317901, Poděbrady, Ostrovní, 298/48 |
|
Ing. Bohumil Myslivec
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
23.10.2007 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 382/112 |
|
Ing. ANTONÍN LAUTERBACH
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
23.10.2007 |
Adresa: |
29001, 18317901, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Ostrovní, 298, 48, Ostrovní 298/48, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. BOHUMIL MYSLIVEC
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
23.10.2007 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112, Pod Zámečkem 382/112, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Antonín Lauterbach
|
Neaktivní
od 23.10.2007
|
jednatel |
31.12.1993 |
Adresa: |
50401, 20339232, Nový Bydžov, U sokolovny, 690 |
|
Ing. Bohumil Myslivec
|
Neaktivní
od 23.10.2007
|
jednatel |
31.12.1993 |
Adresa: |
50006, Hradec Králové, M. Horákové, 272 |
|
Ing. Antonín Lauterbach
|
Neaktivní
od 23.10.2007
|
jednatel |
31.12.1993 |
Adresa: |
50401, 20339232, Hradec Králové, Nový Bydžov, Nový Bydžov, U Sokolovny, 690, U Sokolovny 690, 50401 Nový Bydžov |
|
Ing. Bohumil Myslivec
|
Neaktivní
od 23.10.2007
|
jednatel |
31.12.1993 |
Adresa: |
50006, 23915943, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Milady Horákové, 272, 22, Milady Horákové 272/22, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|