LUBOŠ KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2022 |
Adresa: |
53901, 5379814, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Československé armády, 313 |
|
JAN KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2022 |
Adresa: |
53701, 18895701, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Smetanova, 395 |
|
LUBOŠ KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2022 |
Adresa: |
53901, 5379814, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Československé armády, 313, Československé armády 313, 53901 Hlinsko |
|
JAN KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2022 |
Adresa: |
53701, 18895701, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Smetanova, 395, Smetanova 395, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
LUBOŠ KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
53901, 25217445, Hlinsko, Hlinsko, Rataje, 1556 |
|
LUBOŠ KVAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
53901, 25217445, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Rataje, 1556, Rataje 1556, 53901 Hlinsko |
|
Luboš Kvaček
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
53901, 25217445, Hlinsko, Rataje, 1556 |
|
LUBOŠ KVAČEK
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
53901, 25217445, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Rataje, 1556, Rataje 1556, 53901 Hlinsko |
|
Luboš Kvaček
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
53901, Hlinsko v Č., ČSA 313 |
|
LUBOŠ KVAČEK
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
jednatel |
12.01.1994 |
Adresa: |
53901, 5379814, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Československé armády, 313, Československé armády 313, 53901 Hlinsko |
|