MIROSLAV MATAL
|
Aktivní
|
Předseda |
29.04.2022 |
Adresa: |
56943, 1843486, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 188 |
|
MIROSLAV MATAL
|
Aktivní
|
Předseda |
29.04.2022 |
Adresa: |
56943, 1843486, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 188, č.p. 188, 56943 Dlouhá Loučka |
|
VOJTĚCH DULAJ
|
Aktivní
|
volný člen výboru |
22.04.2021 |
Adresa: |
56943, 1841645, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 4 |
|
VOJTĚCH DULAJ
|
Aktivní
|
volný člen výboru |
22.04.2021 |
Adresa: |
56943, 1841645, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 4, č.p. 4, 56943 Dlouhá Loučka |
|
ŠÁRKA POHORSKÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
07.11.2015 |
Adresa: |
57101, 1856766, Útěchov, Útěchov, 8 |
|
ZDENĚK DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1841734, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 13 |
|
PETR KELBL
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
07.11.2015 |
Adresa: |
62000, 19042744, Brno, Tuřany, Sokolnická, 369, 53 |
|
ŠÁRKA POHORSKÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
07.11.2015 |
Adresa: |
57101, 1856766, Svitavy, Útěchov, Útěchov, 8, č.p. 8, 57101 Útěchov |
|
ZDENĚK DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1841734, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 13, č.p. 13, 56943 Dlouhá Loučka |
|
PETR KELBL
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
07.11.2015 |
Adresa: |
62000, 19042744, Brno-město, Brno, Tuřany, Sokolnická, 369, 53, Sokolnická 369/53, Tuřany, 62000 Brno |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Předseda |
22.04.2022 |
Adresa: |
56922, 75028221, Svitavy, Křenov, Křenov, 175 |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Předseda |
22.04.2022 |
Adresa: |
56922, 75028221, Svitavy, Křenov, Křenov, 175, č.p. 175, 56922 Křenov |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
Předseda |
22.04.2021 |
Adresa: |
56943, 1831313, Svitavy, Jevíčko, Jevíčko, U Cihelny, 667 |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
Předseda |
22.04.2021 |
Adresa: |
56943, 1831313, Svitavy, Jevíčko, Jevíčko, U Cihelny, 667, U Cihelny 667, 56943 Jevíčko |
|
JOSEF CHROMÝ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Předseda |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1842757, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 115 |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Člen výboru |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1831313, Jevíčko, Jevíčko, U Cihelny, 667 |
|
MIROSLAV MATAL
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Člen výboru |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1831313, Svitavy, Jevíčko, Jevíčko, U Cihelny, 667, U Cihelny 667, 56943 Jevíčko |
|
JOSEF CHROMÝ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Předseda |
07.11.2015 |
Adresa: |
56943, 1842757, Svitavy, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka, 115, č.p. 115, 56943 Dlouhá Loučka |
|