LUBOŠ VOTÝPKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
16.03.2024 |
Adresa: |
50002, 23847468, Hradec Králové, Hradec Králové, Roudnička, K Chatám, K Chatám č.ev. 96, Roudnička, 50002 Hradec Králové |
|
ALEŠ JELÍNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7682701, Pardubice, Přelouč, Lohenice, 11 |
|
ALEŠ OBST
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
53003, 7798521, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Hromádkova, 1473 |
|
JIŘÍ POHANKA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7641346, Pardubice, Valy, Valy, 126 |
|
TOMÁŠ KALOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7640447, Pardubice, Valy, Valy, 36 |
|
DANIEL HÁLA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7758812, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Dobrovského, 1053 |
|
ALEŠ JELÍNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7682701, Pardubice, Přelouč, Lohenice, 11, Lohenice 11, 53501 Přelouč |
|
JIŘÍ POHANKA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7641346, Pardubice, Valy, Valy, 126, č.p. 126, 53501 Valy |
|
TOMÁŠ KALOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7640447, Pardubice, Valy, Valy, 36, č.p. 36, 53501 Valy |
|
DANIEL HÁLA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
10.01.2023 |
Adresa: |
53501, 7758812, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Dobrovského, 1053, Dobrovského 1053, 53501 Přelouč |
|
ALEŠ OBST
|
Neaktivní
od 31.10.2023
|
místopředseda výboru |
31.10.2023 |
Adresa: |
53003, 7798521, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Hromádkova, 1473, Hromádkova 1473, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
ALEŠ OBST
|
Neaktivní
od 31.10.2023
|
místopředseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
53003, 7798521, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Hromádkova, 1473, Hromádkova 1473, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
VÁCLAV HORÁK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
předseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 26594218, Valy, Valy, 153 |
|
MILOŠ HOLOTÍK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
místipředseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7641524, Valy, Valy, 144 |
|
JIŘÍ POHANKA
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
myslivecký hospodář |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7641346, Valy, Valy, 126 |
|
FRANTIŠEK POHANKA
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7640218, Valy, Valy, 13 |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
pokladník |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7754612, Přelouč, Přelouč, Jahnova, 635 |
|
VÁCLAV HORÁK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
předseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 26594218, Pardubice, Valy, Valy, 153, č.p. 153, 53501 Valy |
|
MILOŠ HOLOTÍK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
místipředseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7641524, Pardubice, Valy, Valy, 144, č.p. 144, 53501 Valy |
|
JIŘÍ POHANKA
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
myslivecký hospodář |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7641346, Pardubice, Valy, Valy, 126, č.p. 126, 53501 Valy |
|
FRANTIŠEK POHANKA
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7640218, Pardubice, Valy, Valy, 13, č.p. 13, 53501 Valy |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
pokladník |
12.12.2015 |
Adresa: |
53501, 7754612, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Jahnova, 635, Jahnova 635, 53501 Přelouč |
|