Ing. Lukáš Roubíček
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
místopředseda představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
74285, 8370940, Vřesina, Vřesová, 637 |
|
JUDr. Michal Urválek
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
člen představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
16000, 22181296, Praha 6, Bubeneč, Terronská, 697/42 |
|
Ing. Lukáš Roubíček
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
místopředseda představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
74285, 8370940, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Vřesová, 637, Vřesová 637, 74285 Vřesina |
|
JUDr. Michal Urválek
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
člen představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
16000, 22181296, Praha, Bubeneč, Terronská, 697, 42, Terronská 697/42, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Lukáš Roubíček
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
člen představenstva |
21.09.2007 |
Adresa: |
74285, 8370940, Vřesina, Vřesová, 637 |
|
Ing. Lukáš Roubíček
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
člen představenstva |
21.09.2007 |
Adresa: |
74285, 8370940, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Vřesová, 637, Vřesová 637, 74285 Vřesina |
|
Dr. Werner Wetekamp
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
místopředseda představenstva |
25.06.2007 |
Adresa: |
59379, 101, Selm, Nordkirchener Strasse, 28 |
|
Ing. Stanislav Lepka
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
místopředseda představenstva |
25.06.2007 |
Adresa: |
70030, 3283046, Ostrava, Františka Lýska, 1606/5 |
|
Dr. Werner Wetekamp
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
místopředseda představenstva |
25.06.2007 |
Adresa: |
28, Selm, Nordkirchener Strasse, 59379, Nordkirchener Strasse 28, 59379 Selm, Německo |
|
Ing. Stanislav Lepka
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
místopředseda představenstva |
25.06.2007 |
Adresa: |
70030, 3283046, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Františka Lýska, 1606, 5, Františka Lýska 1606/5, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Dr. Werner Wetekamp
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
člen představenstva |
14.09.2005 |
Adresa: |
101, Nordkirchener Strasse 28, 59379 Selm |
|
Dr. Werner Wetekamp
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
člen představenstva |
14.09.2005 |
Adresa: |
Nordkirchener Strasse 28, 59379 Selm |
|
Ing. Miloslav Zaur
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
místopředseda představenstva |
23.08.2005 |
Adresa: |
40003, 17902819, Ústí nad Labem, Novoveská, 360/12 |
|
Ing. Roman Budinský
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
předseda představenstva |
23.08.2005 |
Adresa: |
40001, 17864798, Ústí nad Labem, Sovova, 431/2 |
|
Ing. Miloslav Zaur
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
místopředseda představenstva |
23.08.2005 |
Adresa: |
40003, 17902819, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Novoveská, 360, 12, Novoveská 360/12, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. Roman Budinský
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
předseda představenstva |
23.08.2005 |
Adresa: |
40001, 17864798, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Sovova, 431, 2, Sovova 431/2, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
místopředseda představenstva |
26.02.2005 |
Adresa: |
10600, 22772146, Praha 10, Hyacintová, 3181/20 |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
místopředseda představenstva |
26.02.2005 |
Adresa: |
10600, 22772146, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3181, 20, Hyacintová 3181/20, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Antonín Lomecký
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen představenstva |
25.08.2003 |
Adresa: |
15000, 22081208, Praha 5, Na Václavce, 11/638 |
|
Ing. Antonín Lomecký
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen představenstva |
25.08.2003 |
Adresa: |
15000, 22081208, Praha, Smíchov, Na Václavce, 638, 11, Na Václavce 638/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dipl.-Kfm. Ralf Presse
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
předseda představenstva |
18.11.2002 |
Adresa: |
101, Columbusstr. 33, D-40549 Düseldorf |
|
Dipl.-Kfm. Ralf Presse
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
předseda představenstva |
18.11.2002 |
Adresa: |
Columbusstr. 33, D-40549 Düseldorf |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
14800, 4, Praha 4, Praha 4, Babákova, 2185/8 |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
místopředseda představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha 10, Oblouková, 28 |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
2185/8, Praha 4, Praha 4, Babákova, 14800, Babákova 2185/8, 14800 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 26.02.2005
|
místopředseda představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha, Vršovice, Oblouková, 545, 28, Oblouková 545/28, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Petr Štefl
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
12.12.2000 |
Adresa: |
10600, 22685979, Praha 10, Praha 10, Jasmínová, 2699/57 |
|
Ing. Petr Štefl
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
12.12.2000 |
Adresa: |
10600, 22685979, Praha, Záběhlice, Jasmínová, 2699, 57, Jasmínová 2699/57, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
předseda představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 28 |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
místopředseda představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
14800, 4, Praha 4, Praha 4, Babákova, 2185/8 |
|
Stanislav Hecht
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
26901, 8660310, Rakovník, Rakovník, nábř. Dr. Beneše, 1884 |
|
Stanislav Hecht
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
26901, 8660310, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, nábř. Dr. Beneše, 1884, nábř. Dr. Beneše 1884, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
předseda představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha, Vršovice, Oblouková, 545, 28, Oblouková 545/28, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
místopředseda představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
2185/8, Praha 4, Praha 4, Babákova, 14800, Babákova 2185/8, 14800 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 28 |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
14800, 4, Praha 4, Praha 4, Babákova, 2185/8 |
|
Ing. Tomáš Uvíra
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
14800, 22728384, Praha 4, Praha 4, Mirotická, 770/6 |
|
Ing. Miloš Kebrdle
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha, Vršovice, Oblouková, 545, 28, Oblouková 545/28, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Jan Hubáček
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
2185/8, Praha 4, Praha 4, Babákova, 14800, Babákova 2185/8, 14800 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Tomáš Uvíra
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
14200, 22728384, Praha, Libuš, Mirotická, 770, 6, Mirotická 770/6, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda představenstva |
05.11.1998 |
Adresa: |
26204, 22919562, Příbram, Nová Ves pod Pleší, 211 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda představenstva |
05.11.1998 |
Adresa: |
26204, 22919562, Příbram, Nová Ves pod Pleší, Nová Ves pod Pleší, U Hřiště, 211, U Hřiště 211, 26204 Nová Ves pod Pleší |
|
Mgr. Jiří Nedvídek
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
29.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21764794, Praha 3, Praha 3, Milešovská, 12 |
|
Mgr. Jiří Nedvídek
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
29.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21764794, Praha, Vinohrady, Milešovská, 2137, 12, Milešovská 2137/12, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 11.07.1995
|
člen představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14200, 21810541, Praha 4, Nad lesním divadlem, 1354 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 05.11.1998
|
místopředseda představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14100, 21995389, Praha 4, Měchenická, 2557 |
|
ing. Václav Hošek
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14900, 21821283, Praha 4, Schulhoffova, 792 |
|
JUDr. Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 11.07.1995
|
člen představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14200, 21810541, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1354, 8a, Nad lesním divadlem 1354/8a, Braník, 14200 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 05.11.1998
|
místopředseda představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14100, 21995389, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2557, 12, Měchenická 2557/12, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ing. Václav Hošek
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
02.01.1995 |
Adresa: |
14900, 21821283, Praha, Háje, Schulhoffova, 792, 1, Schulhoffova 792/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. Václav Hošek
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
místopředseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14900, 21821283, Praha 4, Schulhoffova, 792 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14100, 21995389, Praha 4, Měchenická, 2557 |
|
ing. Miloš Ečer
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha 7, Havanská, 17/182 |
|
ing. Jan Žižka
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14900, 21819793, Praha 4, Štichova, 640 |
|
ing. Alois Těšitel
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
předseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14100, 100, raha 4, Jihovýchodní 929/2 |
|
ing. Václav Hošek
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
místopředseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14900, 21821283, Praha, Háje, Schulhoffova, 792, 1, Schulhoffova 792/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Horych
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14100, 21995389, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2557, 12, Měchenická 2557/12, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Ečer
|
Neaktivní
od 02.01.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha, Bubeneč, Havanská, 182, 17, Havanská 182/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ing. Jan Žižka
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14900, 21819793, Praha, Háje, Štichova, 640, 24, Štichova 640/24, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. ALOIS TĚŠITEL
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
předseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14100, 21988200, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní VI, 929, 2, Jihovýchodní VI 929/2, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|