Lenka Strnadová
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
člen |
06.11.1997 |
Adresa: |
22005153, Praha 5, Praha 5, Borského, 663 |
|
Lenka Strnadová
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
člen |
06.11.1997 |
Adresa: |
15200, 22005153, Praha, Hlubočepy, Borského, 663, 4, Borského 663/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Tomáš Rozehnal
|
Neaktivní
od 06.11.1997
|
Místopředseda představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
19434324, Brno, Rašelinová, 2284/7 |
|
ing. Petr Wagenknecht
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
Předseda představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
21744378, Praha 2, Jugoslávská, 12 |
|
ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
Člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
21753679, Praha 2, Moravská, 1434/40 |
|
Ing. Tomáš Rozehnal
|
Neaktivní
od 06.11.1997
|
Místopředseda představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
62800, 19434324, Brno-město, Brno, Líšeň, Rašelinová, 2284, 7, Rašelinová 2284/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Petr Wagenknecht
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
Předseda představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
12000, 21744378, Praha, Vinohrady, Jugoslávská, 481, 12, Jugoslávská 481/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
Člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
12000, 21753679, Praha, Vinohrady, Moravská, 1434, 40, Moravská 1434/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Čermák
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
22300996, Praha 7, Gerstnerova, 3 |
|
Jiří Čermák
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
22661697, Praha 10, Čeljabinská, 16 |
|
Pavla Fetterová
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
21909644, Praha 4, Jihlavská, 72 |
|
Ing. Jiří Čermák
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
17000, 22300996, Praha, Holešovice, Gerstnerova, 581, 3, Gerstnerova 581/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jiří Čermák
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
10000, 22661697, Praha, Vršovice, Čeljabinská, 635, 16, Čeljabinská 635/16, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Pavla Fetterová
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
Člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
14000, 21909644, Praha, Michle, Jihlavská, 829, 72, Jihlavská 829/72, Michle, 14000 Praha 4 |
|