Ing. MAREK ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda |
08.03.2024 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LADISLAV HLAVATÝ
|
Aktivní
|
zástupce předsedy |
08.03.2024 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LADISLAV SCHNAIBERG
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.03.2024 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LADISLAV HLAVATÝ
|
Aktivní
|
zástupce předsedy |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21787409, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15 |
|
Ing. MAREK ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda |
23.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21787409, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15 |
|
Karel Bozděch
|
Aktivní
|
člen |
06.12.1993 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
LADISLAV HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
zástupce předsedy |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MAREK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
předseda |
23.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Marek Černý
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
předseda |
10.04.2004 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Ladislav Hlavatý
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
zástupce předsedy |
10.04.2004 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Ing. MAREK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
předseda |
10.04.2004 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LADISLAV HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
zástupce předsedy |
10.04.2004 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Jan Jelínek
|
Neaktivní
od 10.04.2004
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Jelínek
|
Neaktivní
od 10.04.2004
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Marek Černý
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda |
06.12.1993 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Vladimír Pojman
|
Neaktivní
od 10.04.2004
|
zástupce předsedy |
06.12.1993 |
Adresa: |
21787409, Praha 3, Husinecká, 15/1849 |
|
Ing. MAREK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda |
06.12.1993 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladimír Pojman
|
Neaktivní
od 10.04.2004
|
zástupce předsedy |
06.12.1993 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Bozděch
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
člen |
06.12.1993 |
Adresa: |
13000, 21787409, Praha, Žižkov, Husinecká, 1849, 15, Husinecká 1849/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|