Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
předseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Střížkov, Litvínovská, 290, 48 |
|
Drahomíra Velichová
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Střížkov, Litvínovská, 290, 48 |
|
Pavla Macková
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
8131180, Šumperk, Mohelnice, Kosmonautů, 899, 2 |
|
Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
předseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Drahomíra Velichová
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Pavla Macková
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
78985, 8131180, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, nám. Kosmonautů, 899, 2, nám. Kosmonautů 899/2, 78985 Mohelnice |
|
Ing. Martin Švec
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290/48 |
|
Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290/48 |
|
Martin Pokorný
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290/48 |
|
Ing. Martin Švec
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Martin Pokorný
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Richard Körbel
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
22515933, Praha 9, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Ludmila Stříbrská
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
22515933, Praha 9, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Drahomíra Velichová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
22515933, Praha 9, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Richard Körbel
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ludmila Stříbrská
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Drahomíra Velichová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Jan Kolečko
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
předseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
místopředseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Petr Blahota
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
místopředseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha 9, Litvínovská, 290 |
|
Mgr. Jan Kolečko
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
předseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Zbyšek Sedláček
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
místopředseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Petr Blahota
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
místopředseda |
08.03.1994 |
Adresa: |
19000, 22515933, Praha, Střížkov, Litvínovská, 290, 48, Litvínovská 290/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|