Ing. Dagmar Kiššová
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstva |
14.05.1996 |
Adresa: |
19551991, Brno-město, Brno, Strážnická, 9 |
|
Dan Frank Wilson
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstsva |
14.05.1996 |
Adresa: |
21780081, Praha 3, Praha 3, Kubelíkova, 41 |
|
Mag. Anton Janes
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstva |
14.05.1996 |
Adresa: |
101, 2344 Maria Enzersdorf, Hohe Wand Str., 28 |
|
Ing. Dagmar Kiššová
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstva |
14.05.1996 |
Adresa: |
62700, 19551991, Brno-město, Brno, Slatina, Strážnická, 974, 9, Strážnická 974/9, Slatina, 62700 Brno |
|
Dan Frank Wilson
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstsva |
14.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21780081, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1265, 41, Kubelíkova 1265/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mag. Anton Janes
|
Neaktivní
od 29.09.1999
|
člen představenstva |
14.05.1996 |
Adresa: |
28, 2344 Maria Enzersdorf, Hohe Wand Str., Hohe Wand Str. 28, 2344 Maria Enzersdorf, Rakousko |
|
Ing. Hana Bachárová
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
člen představenstva |
16.12.1994 |
Adresa: |
100, Trnava, Slovenská republika, Veselá 3 |
|
Ing. Hana Bachárová
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
člen představenstva |
16.12.1994 |
Adresa: |
Trnava, Slovenská republika, Veselá 3, Veselá 3, Trnava, Slovenská republika, Česká republika |
|
ing. Radovan Vávra
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
|
12.07.1994 |
Adresa: |
3, Tábor, Fűgnerova, 2211 |
|
ing. Jana Prylová
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
|
12.07.1994 |
Adresa: |
3, Mladá Boleslav, T.G.M., 1086 |
|
Ing. Radovan Vávra
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
|
12.07.1994 |
Adresa: |
39002, 19817282, Tábor, Tábor, Tábor, Fügnerova, 2211, Fügnerova 2211, 39002 Tábor |
|
ing. Jana Prylová
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
|
12.07.1994 |
Adresa: |
1086, Mladá Boleslav, T.G.M., T.G.M. 1086, Mladá Boleslav, Česká republika |
|
ing. Jana Petříčková
|
Neaktivní
od 12.07.1994
|
|
15.04.1994 |
Adresa: |
3, Mladá Boleslav, TGM, 1086 |
|
JUDr. Marek Nosek
|
Neaktivní
od 12.07.1994
|
|
15.04.1994 |
Adresa: |
21763569, Praha 3, Lucemburská, 30 |
|
Mgr.ing. Karel Goláň
|
Neaktivní
od 16.12.1994
|
představenstvo |
15.04.1994 |
Adresa: |
3, Přerov, 17. listopadu, 32 |
|
ing. Jana Petříčková
|
Neaktivní
od 12.07.1994
|
|
15.04.1994 |
Adresa: |
1086, Mladá Boleslav, TGM, TGM 1086, Mladá Boleslav, Česká republika |
|
JUDr. Marek Nosek
|
Neaktivní
od 12.07.1994
|
|
15.04.1994 |
Adresa: |
13000, 21763569, Praha, Vinohrady, Lucemburská, 2016, 30, Lucemburská 2016/30, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr.ing. Karel Goláň
|
Neaktivní
od 16.12.1994
|
představenstvo |
15.04.1994 |
Adresa: |
75002, 11227427, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 1366, 32, tř. 17. listopadu 1366/32, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|