LUDĚK BRADÁČ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
Člen představenstva |
10.10.2015 |
Adresa: |
18200, 22369091, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2 |
|
LUDĚK BRADÁČ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
Člen představenstva |
10.10.2015 |
Adresa: |
18200, 22369091, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Martin Sloup
|
Neaktivní
od 15.03.2006
|
Předseda představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
37001, 23401702, České Budějovice, Jeronýmova, 5/216 |
|
Luděk Bradáč
|
Neaktivní
od 10.10.2015
|
Člen představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
53002, 7710275, Pardubice, nám. Dukelských hrdinů, 2160 |
|
Jiří Bradáč
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
Člen představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Palackého, 1948 |
|
Martin Sloup
|
Neaktivní
od 15.03.2006
|
Předseda představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
37001, 23401702, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 216, 5, Jeronýmova 216/5, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Luděk Bradáč
|
Neaktivní
od 10.10.2015
|
Člen představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
53002, 7710275, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, náměstí Dukelských hrdinů, 2160, náměstí Dukelských hrdinů 2160, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jiří Bradáč
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
Člen představenstva |
03.01.2002 |
Adresa: |
53002, 7708301, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída, 1948, Palackého třída 1948, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jan Velíšek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Předseda představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34101, 2893461, Klatovy, Horažďovice, Mayerova, 1064 |
|
Jan Velíšek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Člen představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34034, Klatovy, Plánice, Zborovy, 72 |
|
Marie Velíšková
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Člen představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34034, Klatovy, Plánice, Zborovy, 72 |
|
Jan Velíšek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Předseda představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34101, 2893461, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Mayerova, 1064, Mayerova 1064, 34101 Horažďovice |
|
Jan Velíšek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Člen představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34034, 5594511, Klatovy, Zborovy, Zborovy, 72, č.p. 72, 34034 Zborovy |
|
Marie Velíšková
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
Člen představenstva |
06.06.1996 |
Adresa: |
34034, 5594511, Klatovy, Zborovy, Zborovy, 72, č.p. 72, 34034 Zborovy |
|
Ludvik Krajči
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Člen představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
22270680, Praha 6, Budyňská, 20 |
|
Lydie Lošťáková
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Člen představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
Praha 10, Hruškova, 7 |
|
Roman Rudolf
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Předseda představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
20730276, Karlovy Vary, K letišti, 50 |
|
Ludvik Krajči
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Člen představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
16500, 22270680, Praha, Suchdol, Budyňská, 232, 20, Budyňská 232/20, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Lydie Lošťáková
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Člen představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
7, Praha 10, Hruškova, Hruškova 7, Praha 10, Česká republika |
|
Roman Rudolf
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
Předseda představenstva |
16.05.1994 |
Adresa: |
36001, 20730276, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, K Letišti, 50, K Letišti 50, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|