Barbara Odvalilová
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
předsedkyně představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
14300, 21936668, Praha 4, Modřany, Hausmannova, 3006/14 |
|
Barbara Odvalilová
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
předsedkyně představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
14300, 21936668, Praha, Modřany, Hausmannova, 3006, 14, Hausmannova 3006/14, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Vtípil
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
předseda |
02.01.2001 |
Adresa: |
22211012, Praha 6, Praha 6, Na Míčánce, 6 |
|
Jan Blahout
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
člen |
02.01.2001 |
Adresa: |
22148272, Praha 6, Praha 6, Na Petynce, 150/91 |
|
Jiří Vtípil
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
předseda |
02.01.2001 |
Adresa: |
16000, 22211012, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2155, 6, Na Míčánce 2155/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Blahout
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
člen |
02.01.2001 |
Adresa: |
16900, 22148272, Praha, Břevnov, Na Petynce, 91, 150, Na Petynce 91/150, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ing. Miloš Lustig
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
21765138, Praha 3, Vinohradská, 2190/170 |
|
JUDr. Martin Dzúr
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
místopředseda představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
4, Děčín, Děčín, Růžová, 306 |
|
ing. Antonín Krampol
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
místopředseda představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
22121773, Praha 5, Praha 5, Neustupného, 1833/20 |
|
Ing. Jaroslav Dzúr
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
předseda |
21.12.1995 |
Adresa: |
22205268, Praha 6, Praha 6, Na viničních horách, 1704/17 |
|
MUDr. Ivan Reich
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
člen |
21.12.1995 |
Adresa: |
21754306, Praha 2, Praha 2, Moravská, 22 |
|
ing. Miloš Lustig
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
13000, 21765138, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2190, 170, Vinohradská 2190/170, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Martin Dzúr
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
místopředseda představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
306, Děčín, Děčín, Růžová, Růžová 306, Děčín, okres: Děčín, Česká republika |
|
Ing. Antonín Krampol
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
místopředseda představenstva |
21.12.1995 |
Adresa: |
15500, 22121773, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1833, 20, Neustupného 1833/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Dzúr
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
předseda |
21.12.1995 |
Adresa: |
16000, 22205268, Praha, Dejvice, Na viničních horách, 1704, 17, Na viničních horách 1704/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Ivan Reich
|
Neaktivní
od 02.01.2001
|
člen |
21.12.1995 |
Adresa: |
12000, 21754306, Praha, Vinohrady, Moravská, 1507, 22, Moravská 1507/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Jaroslav Dzúr
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
předseda představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
22205268, Praha 6, Na viničních horách, 17 |
|
ing. Antonín Krampol
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
místopředseda představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
3, Praha 5, Neústupného, 1833/20 |
|
MUDr. Ivan Reich
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
člen představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
21754306, Praha 2, Moravská, 22 |
|
Ing. Jaroslav Dzúr
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
předseda představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
16000, 22205268, Praha, Dejvice, Na viničních horách, 1704, 17, Na viničních horách 1704/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Antonín Krampol
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
místopředseda představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
15500, 22121773, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1833, 20, Neustupného 1833/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MUDr. Ivan Reich
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
člen představenstva |
20.07.1994 |
Adresa: |
12000, 21754306, Praha, Vinohrady, Moravská, 1507, 22, Moravská 1507/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|