Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | AGRAND s.r.o. |
ICO: | 60198931 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22189009, Praha, Dejvice, Kafkova, 341, 12, Kafkova 341/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 03.12.1993 |
Datum ukončení: | 14.07.2010 |
Předmět podnikání: |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskyto- váním jen základních služeb s pronájmem spojených
správa vlastního majetku
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskyto-váním jen základních služeb s pronájmem spojených
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Ivan Vaněk | Neaktivní od 14.07.2010 | 27.09.1999 | |
|
|||
Josef Khol | Neaktivní od 14.07.2010 | 27.09.1999 | |
|
|||
Ing. Josef Makal | Neaktivní od 14.07.2010 | 27.09.1999 | |
|
|||
Belprax, spol. s r.o. 18627374 | Neaktivní od 14.07.2010 | 27.09.1999 | |
|
|||
HOPRA S.A. | Neaktivní od 14.07.2010 | 29.08.1996 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Maurice Wasterlain | Neaktivní od 14.07.2010 | jednatel | 27.09.1999 |
|
|||
Maurice Wasterlain | Neaktivní od 14.07.2010 | jednatel | 27.09.1999 |
|
|||
Aleš Musil | Neaktivní od 27.09.1999 | jednatel | 16.11.1994 |
|
|||
Aleš Musil | Neaktivní od 27.09.1999 | jednatel | 16.11.1994 |
|
|||
ing. Petr Duračinský | Neaktivní od 27.09.1999 | jednatel | 03.12.1993 |
|
|||
ing. Petr Duračinský | Neaktivní od 27.09.1999 | jednatel | 03.12.1993 |
|
Registrační číslo AGRAND s.r.o. je 60198931.
Registrační adresa AGRAND s.r.o. je 16000, 22189009, Praha, Dejvice, Kafkova, 341, 12, Kafkova 341/12, Dejvice, 16000 Praha 6.
AGRAND s.r.o. byla založena 03.12.1993.