DANA RAISOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22309756, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5 |
|
DANA RAISOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5, U Pergamenky 1312/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ RAIS
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22309756, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5 |
|
JIŘÍ RAIS
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
09.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5, U Pergamenky 1312/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Dana Raisová
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha 7, Holešovice, U Pergamenky, 5 |
|
Jiří Rais
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha 7, Holešovice, U Pergamenky, 5 |
|
DANA RAISOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5, U Pergamenky 1312/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ RAIS
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22309756, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1312, 5, U Pergamenky 1312/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Josef Kůtek
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
09.04.2005 |
Adresa: |
21842795, Praha 4, Kunínova, 1723/9 |
|
Josef Kůtek
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
09.04.2005 |
Adresa: |
14900, 21842795, Praha, Chodov, Kunínova, 1723, 9, Kunínova 1723/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Karel Strnad
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
21943761, Praha 4, Táborská, 47 |
|
JUDr. Karel Strnad
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
14000, 21943761, Praha, Nusle, Táborská, 368, 47, Táborská 368/47, Nusle, 14000 Praha 4 |
|