VÁCLAV SMĚŠNÝ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
03.06.2016 |
Adresa: |
69123, 10060588, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, U cihelny, 648 |
|
VÁCLAV SMĚŠNÝ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
03.06.2016 |
Adresa: |
69123, 10060588, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, U Cihelny, 648, U Cihelny 648, 69123 Pohořelice |
|
VÁCLAV SMĚŠNÝ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
69123, 10061096, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699 |
|
VÁCLAV SMĚŠNÝ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
69123, 10061096, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice |
|
Václav Směšný
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
26.02.2008 |
Adresa: |
69123, 10061096, Pohořelice, Vídeňská, 699 |
|
VÁCLAV SMĚŠNÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
26.02.2008 |
Adresa: |
69123, 10061096, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice |
|
Martina Jackaninová
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
jednatel |
14.12.2004 |
Adresa: |
69123, Břeclav, Pohořelice, Znojemská, 821 |
|
Martina Jackaninová
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
jednatel |
14.12.2004 |
Adresa: |
69123, 10062301, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 821, Znojemská 821, 69123 Pohořelice |
|
Monika Šnebergová
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
|
08.12.1995 |
Adresa: |
21846588, Praha 4, Praha 4, Hrudičkova, 2098 |
|
Monika Šnebergová
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
|
08.12.1995 |
Adresa: |
14800, 21846588, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2098, 30, Hrudičkova 2098/30, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Michal Šneberg
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
21846588, Praha 4, Hrudičkova, 2098 |
|
Michal Šneberg
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
14800, 21846588, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2098, 30, Hrudičkova 2098/30, Chodov, 14800 Praha 4 |
|