Denis Traudich
|
Neaktivní
od 31.12.2004
|
Jednatel |
30.09.2003 |
Adresa: |
101, 744 60 Marnaz, rue de Cherinaz 330 |
|
Denis Traudich
|
Neaktivní
od 31.12.2004
|
Jednatel |
30.09.2003 |
Adresa: |
744 60 Marnaz, rue de Cherinaz 330 |
|
Yves Bontaz
|
Neaktivní
od 30.09.2003
|
Jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
33701, 20773731, Rokycany, Rokycany, Dukelská, 302 |
|
Yves Bontaz
|
Neaktivní
od 30.09.2003
|
Jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
33701, 20773731, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Dukelská, 302, Dukelská 302, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Oldřich Fiala
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
Jednatel |
19.01.1999 |
Adresa: |
22139265, Praha 5, Praha 5, U Klubovny, 911 |
|
Oldřich Fiala
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
Jednatel |
19.01.1999 |
Adresa: |
15600, 22139265, Praha, Zbraslav, U klubovny, 911, U klubovny 911, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Milada Rathouská
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
12633852, Praha-východ, Bořanovice, Bořanovice, 63 |
|
Konstantin Pleský
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
22246860, Praha 6, Praha 6, Ke Kaménce, 364/17 |
|
Milada Rathouská
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
25065, 12633852, Praha-východ, Bořanovice, Bořanovice, Hraniční, 63, Hraniční 63, 25065 Bořanovice |
|
Konstantin Pleský
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
16300, 22246860, Praha, Řepy, Ke Kaménce, 364, 17, Ke Kaménce 364/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|