Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | "A.F.I., společnost s ručením omezeným" , zkr: "A.F.I., s.r.o." |
ICO: | 60276037 |
Registrovaná adresa: | 46601, 12168645, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jungmannova, 685, 8, Jungmannova 685/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
Začleněno na: | 26.01.1994 |
Datum ukončení: | 22.01.2004 |
Předmět podnikání: |
realitní činnost
stavitelství (provádění jednoduchých staveb a poddodávekpro jiné stavby)
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
zprostředkování dodávek prací a služeb v rámci živnostívolných
revize elektrických zařízení
zprostředkování dodávek prací a služeb v rámci živností volných
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámciživností volných
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
stavitelství (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro jiné stavby)
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Aleš Veselý | Neaktivní od 22.01.2004 | 14.03.2000 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jaroslav Kůla | Neaktivní od 14.03.2000 | Jednatel | 27.03.1995 |
|
|||
Jaroslav Kůla | Neaktivní od 14.03.2000 | Jednatel | 27.03.1995 |
|
|||
František Heršálek | Neaktivní od 27.03.1995 | Jednatel | 26.01.1994 |
|
|||
Aleš Veselý | Neaktivní od 22.01.2004 | Jednatel | 26.01.1994 |
|
|||
František Heršálek | Neaktivní od 27.03.1995 | Jednatel | 26.01.1994 |
|
|||
Aleš Veselý | Neaktivní od 22.01.2004 | Jednatel | 26.01.1994 |
|
Registrační číslo "A.F.I., společnost s ručením omezeným" , zkr: "A.F.I., s.r.o." je 60276037.
Registrační adresa "A.F.I., společnost s ručením omezeným" , zkr: "A.F.I., s.r.o." je 46601, 12168645, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jungmannova, 685, 8, Jungmannova 685/8, 46601 Jablonec nad Nisou.
"A.F.I., společnost s ručením omezeným" , zkr: "A.F.I., s.r.o." byla založena 26.01.1994.