Ing. VLADIMÍR MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
46015, 25331922, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Osiková, 123 |
|
Ing. VLADIMÍR MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
46015, 25331922, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Osiková, 123, Osiková 123, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Vladimír Macháček
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
46015, 2, Liberec, Liberec 16 - Nový Harcov, Osiková, 123 |
|
Ing. VLADIMÍR MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
46015, 25331922, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Osiková, 123, Osiková 123, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Friedrich Nietfeld
|
Neaktivní
od 03.08.2009
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
23646268, Chrastava, Školní, 713 |
|
Henning Meier
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
23646268, Chrastava, Školní, 713 |
|
Friedrich Nietfeld
|
Neaktivní
od 03.08.2009
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
46331, 23646268, Liberec, Chrastava, Chrastava, Školní, 713, Školní 713, 46331 Chrastava |
|
Henning Meier
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
46331, 23646268, Liberec, Chrastava, Chrastava, Školní, 713, Školní 713, 46331 Chrastava |
|
Henning M e i e r
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
20.05.1994 |
Adresa: |
23646268, Chrastava, Školní, 713 |
|
Friedrich Nietfeld
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
20.05.1994 |
Adresa: |
23646268, Chrastava, Školní, 713 |
|
Henning M e i e r
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
20.05.1994 |
Adresa: |
46331, 23646268, Liberec, Chrastava, Chrastava, Školní, 713, Školní 713, 46331 Chrastava |
|
Friedrich Nietfeld
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
20.05.1994 |
Adresa: |
46331, 23646268, Liberec, Chrastava, Chrastava, Školní, 713, Školní 713, 46331 Chrastava |
|
Bedřich Beneš
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Jednatel |
15.04.1994 |
Adresa: |
100, Frýdlant v Čechách, Příčná 1182 |
|
Ing. Jan Matějka
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Jednatel |
15.04.1994 |
Adresa: |
100, Frýdlant v Čechách, Liliová 1250 |
|
Bedřich Beneš
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Jednatel |
15.04.1994 |
Adresa: |
46401, 14963311, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, Příčná, 1182, Příčná 1182, 46401 Frýdlant |
|
Ing. Jan Matějka
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Jednatel |
15.04.1994 |
Adresa: |
46401, 14963990, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, Liliová, 1250, Liliová 1250, 46401 Frýdlant |
|