RADEK MATERNA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
41301, 16692837, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 38 |
|
VÁCLAV MATERNA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
41301, 16694228, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178 |
|
RADEK MATERNA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
41301, 16692837, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 38, č.p. 38, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
|
VÁCLAV MATERNA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
41301, 16694228, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178, č.p. 178, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
|
Ing. VÁCLAV MATERNA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
41301, 16694228, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178 |
|
Ing. VÁCLAV MATERNA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
41301, 16694228, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178, č.p. 178, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
|
Hana Maternová
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
Kostomlaty pod Řípem 178 |
|
Hana Maternová
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
41301, 16694228, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178, č.p. 178, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
|
Ing. Václav Materna
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
30.12.1999 |
Adresa: |
16694228, Kostomlaty pod Řípem, č.p. 178 |
|
Ing. VÁCLAV MATERNA
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
30.12.1999 |
Adresa: |
41301, 16694228, Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, 178, č.p. 178, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
|
Vladimír Petráček
|
Neaktivní
od 30.12.1999
|
Jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
Libkovice p.Ř. čp. 29 |
|
Vladimír Petráček
|
Neaktivní
od 30.12.1999
|
Jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
Libkovice p.Ř. čp. 29, Libkovice p.Ř. čp. 29, Česká republika |
|