TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
41901, 18547231, Teplice, Duchcov, Duchcov, Jungmannova, 574, 5 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
41901, 18547231, Teplice, Duchcov, Duchcov, Jungmannova, 574, 5, Jungmannova 574/5, 41901 Duchcov |
|
ROMAN ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2 |
|
ROMAN ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2, Radniční 1/2, 43401 Most |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
Jednatel |
25.07.2020 |
Adresa: |
41501, 80600492, Teplice, Teplice, Teplice, Jakoubkova, 3332 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
Jednatel |
25.07.2020 |
Adresa: |
41501, 80600492, Teplice, Teplice, Teplice, Jakoubkova, 3332, Jakoubkova 3332, 41501 Teplice |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
Jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
41501, 20241992, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1569, 9 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
Jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
41501, 20241992, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1569, 9, Krušnohorská 1569/9, Trnovany, 41501 Teplice |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
41705, 15022471, Teplice, Osek, Osek, Svobody, 87 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
41705, 15022471, Teplice, Osek, Osek, Svobody, 87, Svobody 87, 41705 Osek |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
Jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
43401, 5097665, Most, Most, U Lomu, 1575, 1 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
Jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
43401, 5097665, Most, Most, Most, U Lomu, 1575, 1, U Lomu 1575/1, 43401 Most |
|
Tomáš Litavský
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
Jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
43401, 5097665, Most, U Lomu, 1575/1 |
|
Roman Zajíc
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
43401, 5085152, Most, Josefa Suka, 259/7 |
|
TOMÁŠ LITAVSKÝ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
Jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
43401, 5097665, Most, Most, Most, U Lomu, 1575, 1, U Lomu 1575/1, 43401 Most |
|
Roman Zajíc
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
43401, 5085152, Most, Most, Most, Josefa Suka, 259, 7, Josefa Suka 259/7, 43401 Most |
|
Roman Zajíc
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
Most, Kubelíka, 505/1541 |
|
Vlastimil Prubčan
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
Most, J.Ševčíka, 948/9 |
|
Roman Zajíc
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
505/1541, Most, Kubelíka, Kubelíka 505/1541, Most, Česká republika |
|
Vlastimil Prubčan
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
43401, 5092035, Most, Most, Most, Josefa Ševčíka, 948, 9, Josefa Ševčíka 948/9, 43401 Most |
|