KAMIL ANDREJČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
Snina, Sladkovičova 299/2 |
|
KAMIL ANDREJČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
Snina, Sladkovičova 299/2, Sladkovičova 299/2, Snina, Slovensko |
|
KAREL PLZÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
41164, 16829212, Vrbice, Vrbice, Litoměřická, 103 |
|
KAREL PLZÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
41164, 16829212, Litoměřice, Vrbice, Vrbice, Litoměřická, 103, Litoměřická 103, 41164 Vrbice |
|
Karel Plzák
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
Jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
41164, 16829212, Vrbice, Litoměřická, 103 |
|
KAREL PLZÁK
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
Jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
41164, 16829212, Litoměřice, Vrbice, Vrbice, Litoměřická, 103, Litoměřická 103, 41164 Vrbice |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
17803926, Ústí nad Labem, Resslova, 26 |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 22.09.1998
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
17803926, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Resslova, 26 |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 22.09.1998
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
Děčín 2, El.Krásnohorské, 971 |
|
Karel Plzák
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
15.01.1997 |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 22.09.1998
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
40001, 17803926, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Resslova, 853, 26, Resslova 853/26, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 22.09.1998
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
40502, 215848, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, El. Krásnohorské, 971, 36, El. Krásnohorské 971/36, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|
Karel Plzák
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
103, Vrbice, Vrbice 103, Česká republika |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
17803926, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Resslova, 26 |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
Děčín 2, El.Krásnohorské, 971 |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
40001, 17803926, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Resslova, 853, 26, Resslova 853/26, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
40502, 215848, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, El. Krásnohorské, 971, 36, El. Krásnohorské 971/36, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 10.04.1996
|
Jednatel |
18.03.1994 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Resslova, 123 |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 10.04.1996
|
Jednatel |
18.03.1994 |
Adresa: |
Jílové u Děčína, Dlouhá 123 |
|
Karel Plzák
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
18.03.1994 |
|
Ing. František Burian
|
Neaktivní
od 10.04.1996
|
Jednatel |
18.03.1994 |
Adresa: |
123, Ústí nad Labem, Resslova, Resslova 123, Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Ing. Petr Habelt
|
Neaktivní
od 10.04.1996
|
Jednatel |
18.03.1994 |
Adresa: |
Jílové u Děčína, Dlouhá 123, Dlouhá 123, Jílové u Děčína, Česká republika |
|
Karel Plzák
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
Jednatel |
18.03.1994 |
Adresa: |
103, Vrbice, Vrbice 103, Česká republika |
|