KRISTÝNA OTCOVSKÁ
|
Aktivní
|
Společník |
06.01.2021 |
Adresa: |
43601, 5161886, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 1595 |
|
KRISTÝNA OTCOVSKÁ
|
Aktivní
|
Společník |
06.01.2021 |
Adresa: |
43601, 5161886, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 1595, Podkrušnohorská 1595, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. MIROSLAV OTCOVSKÝ
|
Aktivní
|
Společník |
16.04.2016 |
Adresa: |
43511, 5067596, Most, Lom, Lom, Spojeneckých letců, 797 |
|
Ing. MIROSLAV OTCOVSKÝ
|
Aktivní
|
Společník |
16.04.2016 |
Adresa: |
43511, 5067596, Most, Lom, Lom, Spojeneckých letců, 797, Spojeneckých letců 797, 43511 Lom |
|
JANA PASTOROVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Společník |
12.07.2020 |
Adresa: |
43511, 25619594, Most, Lom, Lom, Vrchlického, 862 |
|
JANA PASTOROVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Společník |
12.07.2020 |
Adresa: |
43511, 25619594, Most, Lom, Lom, Vrchlického, 862, Vrchlického 862, 43511 Lom |
|
Ing. MIROSLAV OTCOVSKÝ
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
Společník |
28.06.2013 |
Adresa: |
43601, 5161886, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 1595 |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
Společník |
28.06.2013 |
Adresa: |
43601, 5161886, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 1595, Podkrušnohorská 1595, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Jana Pastorová
|
Neaktivní
od 12.07.2020
|
Společník |
27.08.2007 |
Adresa: |
43601, 5155291, Litvínov, Podkrušnohorská, 903 |
|
Jana Pastorová
|
Neaktivní
od 12.07.2020
|
Společník |
27.08.2007 |
Adresa: |
43601, 5155291, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 903, Podkrušnohorská 903, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Společník |
18.12.2002 |
Adresa: |
43601, 5161886, Litvínov, Podkrušnohorská, 1595 |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Společník |
18.12.2002 |
Adresa: |
43601, 5161886, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 1595, Podkrušnohorská 1595, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Společník |
09.03.2000 |
Adresa: |
5067596, Lom, Spojeneckých letců, 797 |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Společník |
09.03.2000 |
Adresa: |
Most, Zd. Fibicha, 2734/40 |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Společník |
09.03.2000 |
Adresa: |
43511, 5067596, Most, Lom, Lom, Spojeneckých letců, 797, Spojeneckých letců 797, 43511 Lom |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Společník |
09.03.2000 |
Adresa: |
43401, 5108535, Most, Most, Most, Zdeňka Fibicha, 2734, 40, Zdeňka Fibicha 2734/40, 43401 Most |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Společník |
30.05.1996 |
Adresa: |
5163226, Most, Litvínov, U zámeckého parku, 2011 |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Společník |
30.05.1996 |
Adresa: |
43601, 5163226, Most, Litvínov, Horní Litvínov, U Zámeckého parku, 2011, U Zámeckého parku 2011, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
5084741, Most, K.J. Erbena, 218/3 |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
Most, Zd. Fibicha, 2734 |
|
Jana Pastorová
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
5163765, Litvínov, Valdštejnská, 2065 |
|
Ing. Hana Nováková
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
43401, 5084741, Most, Most, Most, K. J. Erbena, 218, 3, K. J. Erbena 218/3, 43401 Most |
|
Ing. Miroslav Otcovský
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
43401, 5108535, Most, Most, Most, Zdeňka Fibicha, 2734, 40, Zdeňka Fibicha 2734/40, 43401 Most |
|
Jana Pastorová
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
Společník |
28.03.1994 |
Adresa: |
43601, 5163765, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2065, Valdštejnská 2065, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|