Ing. ROMAN VIKTORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.12.2018 |
Adresa: |
43501, 41612132, Most, Havraň, Havraň, 141 |
|
Ing. ROMAN VIKTORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.12.2018 |
Adresa: |
43501, 41612132, Most, Havraň, Havraň, 141, č.p. 141, 43501 Havraň |
|
PAVLÍNA BOROVSKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
43401, 5102821, Most, Most, Most, Josefa Dobrovského, 2163, 3 |
|
PAVLÍNA BOROVSKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
43401, 5102821, Most, Most, Most, Josefa Dobrovského, 2163, 3, Josefa Dobrovského 2163/3, 43401 Most |
|
HELENA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5111871, Most, Most, tř. Budovatelů, 3069, 122 |
|
HELENA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5111871, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3069, 122, tř. Budovatelů 3069/122, 43401 Most |
|
PAVEL MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
Jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
43401, 5081602, Most, Most, Vtelno, Drobná, 116 |
|
PAVEL MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
Jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
43401, 5081602, Most, Most, Vtelno, Drobná, 116, Drobná 116, Vtelno, 43401 Most |
|
BLANKA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
Jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
43401, 5083257, Most, Most, Lidická, 69, 33 |
|
Blanka Fojtíková
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
Jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
43401, 5083257, Most, Most, Most, Lidická, 69, 33, Lidická 69/33, 43401 Most |
|
Bc. PETR PETRIK
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5083362, Most, Most, Lidická, 80, 8 |
|
Bc. PETR PETRIK
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5083362, Most, Most, Most, Lidická, 80, 8, Lidická 80/8, 43401 Most |
|
MARCELA SEVERINI
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
Jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
43401, 25179624, Most, Most, V Sadech, 1324 |
|
MARCELA SEVERINI
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
Jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
43401, 25179624, Most, Most, Most, V Sadech, 1324, V Sadech 1324, 43401 Most |
|
Ing. ROMAN VIKTORA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
29.07.2013 |
Adresa: |
43501, 41612132, Havraň, Havraň, 141 |
|
Ing. ROMAN VIKTORA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
29.07.2013 |
Adresa: |
43501, 41612132, Most, Havraň, Havraň, 141, č.p. 141, 43501 Havraň |
|
Ing. Antonín Brinzanik
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
Jednatel |
27.11.2012 |
Adresa: |
13000, 21785155, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1672, 24 |
|
HELENA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Jednatel |
27.11.2012 |
Adresa: |
43401, 5111871, Most, Most, tř. Budovatelů, 3069, 122 |
|
Ing. ANTONÍN BRINZANIK
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
Jednatel |
27.11.2012 |
Adresa: |
13000, 21785155, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1672, 24, Čajkovského 1672/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HELENA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Jednatel |
27.11.2012 |
Adresa: |
43401, 5111871, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3069, 122, tř. Budovatelů 3069/122, 43401 Most |
|
Vilém Oharek
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
Jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
43401, 5082544, Most, Vtelno, Nad Potokem, 210 |
|
Ing. Roman Viktora
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
Jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
43401, 5092736, Most, Česká, 1022, 10 |
|
Vilém Oharek
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
Jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
43401, 5082544, Most, Most, Vtelno, Nad Potokem, 210, Nad Potokem 210, Vtelno, 43401 Most |
|
Ing. Roman Viktora
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
Jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
43401, 5092736, Most, Most, Most, Česká, 1022, 10, Česká 1022/10, 43401 Most |
|
Petra Kutová
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
Jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785155, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1672/24 |
|
Petra Kutová
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
Jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785155, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1672, 24, Čajkovského 1672/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
Jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
25179624, Most, V Sadech, 1324 |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
Jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
43401, 25179624, Most, Most, Most, V Sadech, 1324, V Sadech 1324, 43401 Most |
|
Jiří Hasman
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
18.02.1998 |
Adresa: |
5084784, Most, Vinohradská, 222 |
|
Jiří Hasman
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
18.02.1998 |
Adresa: |
43401, 5084784, Most, Most, Most, Vinohradská, 222, Vinohradská 222, 43401 Most |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
03.01.1997 |
Adresa: |
Most, Šeříkova, 1063 |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
03.01.1997 |
Adresa: |
43401, 5093139, Most, Most, Most, Šeříková, 1063, 20, Šeříková 1063/20, 43401 Most |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 03.01.1997
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
Most, Šeříková, 1039 |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 03.01.1997
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
1039, Most, Šeříková, Šeříková 1039, Most, Česká republika |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
5112303, Most, Komořanská, 3112 |
|
Petr Nosek
|
Neaktivní
od 18.02.1998
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
5155401, Litvínov, Valdštejnská, 914 |
|
Ing. Roman Viktora
|
Neaktivní
od 18.02.1998
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
Most, Budovatelů, 3068 |
|
Jan Severini
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
43401, 5112303, Most, Most, Most, Komořanská, 3112, 18, Komořanská 3112/18, 43401 Most |
|
Petr Nosek
|
Neaktivní
od 18.02.1998
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
43601, 5155401, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 914, Valdštejnská 914, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Roman Viktora
|
Neaktivní
od 18.02.1998
|
Jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
43401, 5111862, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3068, 120, tř. Budovatelů 3068/120, 43401 Most |
|