LIBOR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
40011, 77901134, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Na Louži, 3603, 7 |
|
LUBOŠ KREJČÍ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
40336, 9333088, Tisá, Tisá, 132 |
|
LIBOR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
40011, 77901134, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Na Louži, 3603, 7, Na Louži 3603/7, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
LUBOŠ KREJČÍ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
40336, 9333088, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 132, č.p. 132, 40336 Tisá |
|
LIBOR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
40011, 17883032, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3159, 10 |
|
LUBOŠ KREJČÍ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
40336, 9333088, Tisá, Tisá, 132 |
|
LIBOR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
40011, 17883032, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3159, 10, Kmochova 3159/10, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
LUBOŠ KREJČÍ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
40336, 9333088, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 132, č.p. 132, 40336 Tisá |
|
Libor Růžička
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
Jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
17882869, Ústí nad Labem, Kmochova, 3144/9 |
|
Luboš Krejčí
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
Jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
17865387, Ústí nad Labem, Všebořická, 492/41 |
|
Libor Růžička
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
Jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
40011, 17882869, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3144, 9, Kmochova 3144/9, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Luboš Krejčí
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
Jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
40001, 17865387, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Všebořická, 492, 41, Všebořická 492/41, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|