Ing. JAN HRADECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2021 |
Adresa: |
69701, 13699857, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Sídliště Za Stadionem, 1188, 28 |
|
Ing. JAN HRADECKÝ
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Jednatel |
28.12.2021 |
Adresa: |
69701, 13699857, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Sídliště Za Stadionem, 1188, 28, Sídliště Za Stadionem 1188/28, 69701 Kyjov |
|
Ing. Edita Paskovská
|
Neaktivní
od 17.02.2009
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Gorkého, 658 |
|
Ing. Ivan Hradecký
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
46006, Liberec 6, Na Lukách, 362 |
|
Ing. Edita Paskovská
|
Neaktivní
od 17.02.2009
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
46001, 23658843, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Gorkého, 658, 15, Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Ing. Ivan Hradecký
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
362, Liberec 6, Na Lukách, 46006, Na Lukách 362, 46006 Liberec 6, Česká republika |
|
Antonín Hejna
|
Neaktivní
od 21.05.1996
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Sv.Čecha, 8 |
|
Mgr. Bohumil Meixner
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
12192767, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 31 |
|
Ing. Petr Koudelka
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
12202967, Jablonec nad Nisou, Na úbočí, 8 |
|
Antonín Hejna
|
Neaktivní
od 21.05.1996
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
46602, 12165085, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pasecká, 8, 35, Pasecká 8/35, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Mgr. Bohumil Meixner
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
46602, 12192767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 4240, 31, Vysoká 4240/31, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Petr Koudelka
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
46605, 12202967, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 4305, 8, Na Úbočí 4305/8, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou |
|