Ing. Vladimír Weiss
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
jednatel |
16.03.2000 |
Adresa: |
4301811, Pustá Polom, Horní, 382 |
|
Ing. Vladimír Weiss
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
jednatel |
16.03.2000 |
Adresa: |
74769, 4301811, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, Horní, 382, Horní 382, 74769 Pustá Polom |
|
Vladimír Milata
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
3, Ostrava-město, Ostrava, ul. 30.dubna, č.19 |
|
Ing. Pavel Kulhánek
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, L.Podéště, 1856 |
|
Jiří Koschaný
|
Neaktivní
od 16.03.2000
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
4482816, Opava, Opava, Hozovo nábřeží, 64 |
|
Vladimír Milata
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
70200, 3188159, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 1636, 19, 30. dubna 1636/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Pavel Kulhánek
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
70800, 3301826, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ludvíka Podéště, 1856, 38, Ludvíka Podéště 1856/38, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Jiří Koschaný
|
Neaktivní
od 16.03.2000
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
74705, 4482816, Opava, Opava, Kateřinky, Hozovo nábřeží, 573, 64, Hozovo nábřeží 573/64, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Bedřich Kopka
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.10.1995 |
Adresa: |
100, Orlová - Lutyně, Osvobození 829 |
|
ing. Petr Toman
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.10.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava - Muglinov, Vdovská 32 |
|
Bedřich Kopka
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.10.1995 |
Adresa: |
73514, 16990340, Karviná, Orlová, Lutyně, Osvobození, 829, Osvobození 829, Lutyně, 73514 Orlová |
|
ing. Petr Toman
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.10.1995 |
Adresa: |
71200, 3153193, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 701, 32, Vdovská 701/32, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Martina Maczurková
|
Neaktivní
od 11.10.1995
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
100, Bohumín 2, Tichá 454 |
|
Yveta Doležalová
|
Neaktivní
od 11.10.1995
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava - Muglinov, Vdovská 32 |
|
Martina Maczurková
|
Neaktivní
od 11.10.1995
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
73581, 18825290, Karviná, Bohumín, Starý Bohumín, Tichá, 454, Tichá 454, Starý Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Yveta Doležalová
|
Neaktivní
od 11.10.1995
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
71200, 3153193, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 701, 32, Vdovská 701/32, Muglinov, 71200 Ostrava |
|