JARMILA KOHOUTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
72000, 25963465, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Božetěchova, 842, 26 |
|
JARMILA KOHOUTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
72000, 25963465, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Božetěchova, 842, 26, Božetěchova 842/26, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
MIROSLAV KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
72000, 25963465, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Božetěchova, 842, 26 |
|
MIROSLAV KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
72000, 25963465, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Božetěchova, 842, 26, Božetěchova 842/26, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Miroslav Kohoutek
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
08.02.1996 |
Adresa: |
Ostrava - Hrabová, Nešverova, 55 |
|
Miroslav Kohoutek
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
08.02.1996 |
Adresa: |
72000, 3138861, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Nešverova, 615, 55, Nešverova 615/55, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Černoch
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
jednatel |
01.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava 1, Výstavní, 5 |
|
Ing. Josef Ihnát
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
jednatel |
01.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava - Zábřeh, Břenkova, 19 |
|
Ing. Jaroslav Černoch
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
jednatel |
01.02.1994 |
Adresa: |
70200, 3180921, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní, 225, 5, Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Josef Ihnát
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
jednatel |
01.02.1994 |
Adresa: |
70030, 3281477, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Břenkova, 2964, 19, Břenkova 2964/19, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|