Irena Nowaková
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
73701, 5778999, Český Těšín, Okružní, 1733/2 |
|
Irena Nowaková
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
73701, 5778999, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1733, 2, Okružní 1733/2, 73701 Český Těšín |
|
ing. Jiří Nowak
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
Jednatel |
07.08.2002 |
Adresa: |
1, Karviná - Nové Město, Havířská, 1524/38 |
|
ing. Jiří Nowak
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
Jednatel |
07.08.2002 |
Adresa: |
73506, 24252808, Karviná, Karviná, Nové Město, Havířská, 1524, 38, Havířská 1524/38, Nové Město, 73506 Karviná |
|
Zbyhněv Nowak
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
5778999, Český Těšín, Okružní, 2 |
|
Zbyhněv Nowak
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
73701, 5778999, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1733, 2, Okružní 1733/2, 73701 Český Těšín |
|
ing. Jiří Nowak
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
100, Karviná - Nové Město, Komenského 986 |
|
ing. Jiří Nowak
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
73506, 24248835, Karviná, Karviná, Nové Město, Komenského, 986, 19, Komenského 986/19, Nové Město, 73506 Karviná |
|