JIŘÍ MACÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2023 |
Adresa: |
74273, 8358419, Nový Jičín, Veřovice, Veřovice, 438, č.p. 438, 74273 Veřovice |
|
VÁCLAV TKÁČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
75701, 17052335, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 25 |
|
VÁCLAV TKÁČ
|
Neaktivní
od 26.04.2023
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
75701, 17052335, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 25, Hrachovec 25, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ROSTISLAV POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
jednatel |
26.02.2014 |
Adresa: |
75661, 17212227, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Beskydská, 1322 |
|
ROSTISLAV POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
jednatel |
26.02.2014 |
Adresa: |
75661, 17212227, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Beskydská, 1322, Beskydská 1322, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Josef Fojtášek
|
Neaktivní
od 26.02.2014
|
jednatel |
15.08.2002 |
|
Josef Fojtášek
|
Neaktivní
od 26.02.2014
|
jednatel |
15.08.2002 |
Adresa: |
1835, Tylovice, Tylovice 1835, Česká republika |
|
Josef Fojtášek
|
Neaktivní
od 15.08.2002
|
jednatel |
19.09.1996 |
Adresa: |
17057230, Hutisko - Solanec 616 |
|
Josef Fojtášek
|
Neaktivní
od 15.08.2002
|
jednatel |
19.09.1996 |
Adresa: |
75662, 17057230, Vsetín, Hutisko-Solanec, Hutisko, 616, Hutisko 616, 75662 Hutisko-Solanec |
|
Ing. Marek Netolička
|
Neaktivní
od 19.09.1996
|
jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
75701, 24283517, Valašské Meziříčí, Kraiczova, 1044 |
|
Ing. Marek Netolička
|
Neaktivní
od 19.09.1996
|
jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
75701, 24283517, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kraiczova, 1044, Kraiczova 1044, 75701 Valašské Meziříčí |
|