Ing. BLANKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.05.2017 |
Adresa: |
73581, 18823912, Karviná, Bohumín, Starý Bohumín, S. K. Neumanna, 314 |
|
Ing. BLANKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.05.2017 |
Adresa: |
73581, 18823912, Karviná, Bohumín, Starý Bohumín, S. K. Neumanna, 314, S. K. Neumanna 314, Starý Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. RUDOLF ZIELINSKI
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
73551, 18811884, Karviná, Bohumín, Pudlov, Ostravská, 172 |
|
Ing. RUDOLF ZIELINSKI
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
73551, 18811884, Karviná, Bohumín, Pudlov, Ostravská, 172, Ostravská 172, Pudlov, 73551 Bohumín |
|
Petr Bednář
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
20499191, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 301 |
|
Ing. Zdeňka Kostelníková
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
20601662, Frýdlant nad Ostravicí, Palackého, 1429 |
|
Ing. Rudolf Zielinski
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
Bohumín - Pudlov, Ostravská, 172 |
|
Petr Bednář
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
73911, 20499191, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 301, Nová Ves 301, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Zdeňka Kostelníková
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
73911, 20601662, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Palackého, 1429, Palackého 1429, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. RUDOLF ZIELINSKI
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
73551, 18811884, Karviná, Bohumín, Pudlov, Ostravská, 172, Ostravská 172, Pudlov, 73551 Bohumín |
|
ing. Zdeňka Kostelníková
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Frýdlant n. O., Palackého 1429 |
|
ing. Miloslav Kučera
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
20584466, Frýdek - Místek, Lesní 1826 |
|
ing. Věra Farná
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
14177382, Metylovice, čp. 80 |
|
Petr Bednář
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
20499191, Nová Ves, čp. 301 |
|
ing. Zdeňka Kostelníková
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Frýdlant n. O., Palackého 1429, Palackého 1429, Frýdlant n. O., Česká republika |
|
ing. Miloslav Kučera
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
73801, 20584466, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Lesní, 1826, Lesní 1826, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ing. Věra Farná
|
Neaktivní
od 04.06.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
73949, 14177382, Frýdek-Místek, Metylovice, Metylovice, 80, č.p. 80, 73949 Metylovice |
|
Petr Bednář
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
73911, 20499191, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 301, Nová Ves 301, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|